CPR is a transcontinental carrier that provides freight transportation services over a 14,000-mile rail network in Canada and the U.S. CPR's network serves the principal centres of Canada, from Montreal to Vancouver, and serves virtually every major sector and ships commodities like grain, coal, lumber and potash as well as cars, agricultural equipment, home electronics, food and furniture. CPR also provides transportation logistics and supply chain expertise through its logistics department.
Fred Green, President & Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2008-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Infrastructure Canada | 3 000 000,00 $ | Oui |
Transports Canada (TC) | 0,00 $ | Oui |
Adresse :
401 9th Avenue S.W., Suite 500
Calgary, AB T2P 4Z4
Canada
Numéro de téléphone :
403-319-7555
Numéro de fax :
403-205-9000
Chemin de fer Canadien Pacifique / Canadian Pacific Railway n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Pacific Railway Company/ | 2024-04-11 | actuel |
Canadian Pacific Railway Company/ | 2019-03-25 | 2024-04-11 |
Canadian Pacific Railway/Chemin de fer Canadien Pacifique | 2008-08-28 | 2019-03-25 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Keith Creel | 2017-01-31 | Actuel |
E. Hunter Harrison | 2012-07-30 | 2017-01-31 |
Stephen Tobias | 2012-05-17 | 2012-07-30 |
Fred Green | 2006-07-20 | 2012-05-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student
Industry, Trade & Commerce, Travel & Tourism |
mai 1971 à août 1971 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Industry, Trade & Commerce, Travel & Tourism |
mai 1970 à août 1970 | Pas une charge désignée |
Summer Student
RCMP, Identification |
mai 1969 à août 1969 | Pas une charge désignée |
Summer Student
RCMP, Identification |
mai 1968 à août 1968 | Pas une charge désignée |
Summer Student
RCMP, Identification |
juin 1967 à août 1967 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Task Force Leader
Transport Canada, Policy |
février 1992 à mars 1994 | Pas une charge désignée |
Visiting Executive
Treasury Board, HRDB |
août 1991 à février 1992 | Pas une charge désignée |
Executive Director
Grain Transportation Agency, Planning |
août 1989 à août 1991 | Pas une charge désignée |
Manager
Office of Privatization and Regulatory Affairs, Regulatory Policy |
septembre 1987 à août 1989 | Pas une charge désignée |
Director
Canadian Transportation Commission, Railway Costing |
juin 1981 à septembre 1987 | Pas une charge désignée |
Econometrician
Canadian Transport Commission, Research Branch |
mars 1977 à juin 1981 | Pas une charge désignée |
Methodologist
Statistics Canada, Labour Survey |
septembre 1975 à mars 1977 | Pas une charge désignée |