Founded in 1913, the Canadian Pulp and Paper Association changed its name to the Forest Products Association of Canada (FPAC) in February 2001. FPAC is the voice of Canada's wood, pulp, and paper producers nationally and internationally in government, trade, and environmental affairs. Canada's forest products industry is a 58 billion dollar a year industry and represents almost 12 percent of Canada's manufacturing GDP. The industry is one of Canada's largest employers, operating in 200 Canadian communities and providing 235,000 direct jobs across the country. L’Association canadienne des pâtes et papiers a été fondé en 1913. En février 2001 le nom fût changé à l’Association des produits forestiers du Canada. L’Association des produits forestiers du Canada (APFC) est le porte-parole, au Canada et à l’étranger, des producteurs canadiens de bois, de pâte et de papier pour les questions touchant le gouvernement, le commerce et l’environnement. L’industrie canadienne des produits forestiers a un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars par année qui représente 12 % du PIB manufacturier. Il s’agit de l’un des plus gros employeurs du pays, qui a des activités dans 200 collectivités canadiennes et procure 235 000 emplois directs d’un océan à l’autre.
Derek Nighbor, CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2015-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 373 542,43 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 309 473,90 $ | Oui |
Adresse :
410-99 BANK STREET
410-99, rue Bank
OTTAWA, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
613-563-1441
Poste
308
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Forest Products Association of Canada/Association des produits forestiers du Canada | 2024-05-15 | actuel |
Forest Products Association of Canada/Association des produits forestiers du Canada | 2009-10-30 | 2024-05-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Derek Nighbor | 2016-03-07 | Actuel |
Paul Lansbergen | 2015-12-18 | 2016-03-07 |
David Lindsay | 2012-09-01 | 2015-12-18 |
CATHERINE COBDEN | 2012-04-01 | 2012-09-01 |
AVRIM LAZAR | 2002-05-23 | 2012-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant to MP for Hillsborough, PEI
House of Commons, House of Commons |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor
Department of Foreign Affairs and International Trade, United States Trade Policy and Environment Divisions from |
1994 à février 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Manager
Innovation, Science and Economic Development Canada, Communications and Marketing Branch |
2015 Note 3 | Pas une charge désignée |
Senior Competition Law Officer
Competition Bureau, Legislative and International Affairs |
2013 à 2015 | Pas une charge désignée |
Manager, Internal Communications and Events
Industry Canada, Communications and Marketing Branch |
2011 à 2013 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Industry Canada, Communications and Marketing Branch |
2010 à 2011 | Pas une charge désignée |
(Acting) Deputy Commissioner of Competition
Competition Bureau, Public Affairs |
2010 à 2010 | Pas une charge désignée |
Director, Resources,
Industry Canada, Manufacturing and Value-Added Products |
2009 à 2010 | Pas une charge désignée |
Task Force Member
FedDev Ontario, Nil |
2009 à 2009 | Pas une charge désignée |
Senior Executive Policy Advisor
Industry Canada, Auto |
2008 à 2009 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager
Environment Canada, Waste Program |
septembre 2007 à mars 2011 | Pas une charge désignée |
Acting Director
Environment Canada, Consumer Products Division |
février 2007 à septembre 2007 | Pas une charge désignée |
Manager
Health Canada, Industrial Sectors |
septembre 2006 à février 2007 | Pas une charge désignée |
Section Head
Environment Canada, Pulp and Paper |
août 2004 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Process Engineer
Environment Canada, Pulp and Paper |
juillet 2003 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Process Engineer
Environment Canada, Water Section |
juin 2002 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant to MP for Hillsborough, PEI
House of Commons, House of Commons |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Contract Special Projects
Foreign Affairs and International Trade, International Education Marketing |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
Temporary position
Transport Canada, Safety and Security |
janvier 1998 à 1998 | Pas une charge désignée |
Student
Canada Customs and Revenue, Collections and verification |
septembre 1994 à 1997 | Pas une charge désignée |
Student
National Archives, Photography Services |
juin 1994 à août 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Project Officer
Environment Canada, Environmental Stewardship Branch |
mai 2010 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Student
Agriculture and Agri-Food Canada, Eastern Cereal and Oilseed Research Centre |
septembre 2009 à décembre 2009 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Environment Canada, Environmental Stewardship Branch |
janvier 2009 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Environment Canada, Environmental Stewardship Branch |
mai 2008 à août 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor, Species at Risk
Fisheries and Oceans Canada, Habitat Program Policy Branch |
mars 2007 à juin 2007 | Pas une charge désignée |
Research Assistant, Tree Pathology
Natural Resources Canada, Pacific Forestry Centre |
mai 2000 à septembre 2001 | Pas une charge désignée |