The Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada) is the national organization representing the Chartered Professional Accountant (CPA) profession in Canada. The Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA) and The Society of Management Accountants of Canada (CMA Canada) created the organization on January 1, 2013, to support unification of the Canadian accounting profession under the CPA banner. CPA Canada conducts research into current business issues and supports the setting of accounting, auditing and assurance standards for business, not-for-profit organizations and government. It issues guidance on control and governance, publishes professional literature and develops continuing education programs.
Kevin Dancey, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2014-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 463 599,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 0,00 $ | Oui |
Adresse :
277 Wellington St. W
Toronto, ON M5V 3H2
Canada
Numéro de téléphone :
416-977-3222
Numéro de fax :
416-977-8585
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)/Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) | 2024-04-01 | actuel |
Chartered Professional Accountants of Canada (CPA Canada)/Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) | 2013-04-01 | 2024-04-01 |
The Canadian Institute of Chartered Accountants/L’Institut Canadien des Comptables Agréés | 2008-08-22 | 2013-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Pamela Steer | 2022-04-19 | Actuel |
Richard Olfert | 2022-04-01 | 2022-04-19 |
Charles-Antoine St-Jean | 2020-07-20 | 2022-04-01 |
Joy Thomas | 2016-04-01 | 2020-07-20 |
Kevin Dancey | 2006-08-22 | 2016-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant Deputy Minister of Finance
Ministry of Finance, Tax Policy Branch |
juillet 1993 à avril 1995 | Pas une charge désignée |
Special Advisor to the Assistant Deputy Minister of Finance
Ministry of Finance, Tax Policy Branch |
juillet 1985 à juin 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Transport Canada, Security and Emergency Preparedness |
janvier 2007 à avril 2007 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Finance Canada, Office of the Minister |
décembre 2003 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Caucus Liaison
Public Works and Government Services, Office of the Minister |
octobre 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of the MP for Chatham-Kent-Essex |
septembre 1997 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of the MP for Burin-St.George's |
janvier 1991 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Senate of Canada, Office of the Late Hon. Paul Lucier |
1988 à 1989 | Pas une charge désignée |