Research based bio-pharmaceutical company Resarch and development, sales and marketing of innovative drugs
Chris Halyk, General Manager
Adresse :
19 Green Belt Drive
Toronto, ON M3C 1L9
Canada
Numéro de téléphone :
416-449-9444
Numéro de fax :
416-449-2658
Janssen Inc. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Janssen Inc./ | 2024-04-01 | actuel |
Janssen Inc./ | 2010-12-13 | 2024-04-01 |
Janssen Ortho Inc | 2008-08-01 | 2010-12-13 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Berkeley Vincent | 2022-11-01 | Actuel |
Alaine Grand | 2022-07-23 | 2022-11-01 |
Jorge Bartolome | 2019-09-03 | 2022-07-23 |
Chris Halyk | 2006-12-18 | 2019-09-03 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legal & Policy Analyst
Health Canada, Therapeutic Products Directorate |
janvier 1998 à mai 1999 | Pas une charge désignée |