Manufacturing and sales of chemical products and plastics
Jeff Johnston, President
Adresse :
Suite 2100
450 - 1st Street SW
Calgary, AB T2P 5H1
Canada
Numéro de téléphone :
403-267-3520
Dow Chemical Canada ULC ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Dow Chemical Canada ULC | 2024-05-07 | actuel |
Dow Chemical Canada ULC | 2009-02-10 | 2024-05-07 |
Dow Chemical Canada Inc. | 2008-07-02 | 2009-02-10 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Diego Ordoñez | 2022-06-14 | Actuel |
Tyler Edgington | 2017-08-01 | 2022-06-14 |
Deborah Stephens | 2014-12-01 | 2017-08-01 |
Jack Broodo | 2009-10-19 | 2014-12-01 |
Jeff Johnston | 2007-01-02 | 2009-10-19 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Cabinet, Health |
septembre 2004 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Prime Minister's Office, Privy Council |
décembre 2003 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Cabinet, Health |
septembre 2004 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Prime Minister's Office, Privy Council |
décembre 2003 à septembre 2004 | Pas une charge désignée |