Communitech is a member-based organization driving the growth and success of Waterloo Region's technology sector. We advocate on behalf of our membership and promote our success stories to raise awareness of Waterloo Region as a world-class technology hub.We offer services to our members to help them connect with their peers, raise capital, and find expert advice, market research, and talent.
Chris Albinson, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 956 756,00 $ | Oui |
City of Kitchener | 1 030 000,00 $ | Oui |
City of Waterloo | 30 000,00 $ | Oui |
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario (RIE, RRRF) | 7 107 694,00 $ | Oui |
Ministry of Economic Development, Job Creation & Trade (RIC, BAP and HUB) | 5 685 000,00 $ | Oui |
Ontario Centres of Innovation (AVIN, CENGN, ENCQOR) | 2 067 192,00 $ | Oui |
Regional Municipality of Waterloo (StaySafe) | 379 145,00 $ | Oui |
Adresse :
151 Charles St W Ste 100
The Tannery
Kitchener, ON N2G 1H6
Canada
Numéro de téléphone :
519-888-9944
Poste
2022
Numéro de fax :
519-888-7007
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Communitech Corporation/ | 2024-03-04 | actuel |
Communitech Corporation/ | 2019-09-12 | 2024-03-04 |
Communitech Technology Association | 2014-02-21 | 2019-09-12 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chris Albinson | 2021-05-17 | Actuel |
Iain Klugman | 2007-02-07 | 2021-05-17 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Briefing Officer
Solicitor General of Canada, Coordination and Liaison |
septembre 2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of Jean Augustine, Member of Parliament, House of Commons |
2001 à 2001 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of Lynn Myers, Member of Parliament, House of Commons |
janvier 2001 à septembre 2001 | Pas une charge désignée |