Nombre total de rapports de communication : 75
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
ESTABLISHED IN 1967 AS THEIR COUNCIL BY THE MINISTERS RESPONSIBLE FOR EDUCATION, THE CORPORATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF EDUCATION, CANADA (CCMEC) IS THE MINISTERS' MECHANISM FOR CONSULTING ON MATTERS OF MUTUAL INTEREST, REPRESENTING CANADIAN EDUCATION INTERNATIONALLY AND COOPERATING WITH OTHER NATIONAL EDUCATION ORGANIZATIONS.
Chantale LeClerc, Executive Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) | 130 000,00 $ | Oui |
CANADIAN HERITAGE | 24 506 345,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 1 925 234,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF ALBERTA | 836 636,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF BRITISH COLUMBIA | 1 009 423,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF MANITOBA | 260 012,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF NEW BRUNSWICK | 241 787,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR | 229 108,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF NOVA SCOTIA | 187 101,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF NUNAVUT | 53 587,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF ONTARIO | 2 622 131,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF PRINCE EDWARD ISLAND | 69 961,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF QUEBEC | 2 121 018,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF SASKATCHEWAN | 213 017,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF THE NORTHWEST TERRITORIES | 54 653,00 $ | Oui |
GOVERNMENT OF YUKON | 81 814,00 $ | Oui |
STATISTICS CANADA | 100 000,00 $ | Oui |
Adresse :
95 St. Clair Avenue West
Suite 1106
Toronto, ON M4V 1N6
Canada
Numéro de téléphone :
416-962-8100
Numéro de fax :
416-962-2800
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
THE CORPORATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF EDUCATION, CANADA/LA CORPORATION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'ÉDUCATION, CANADA | 2024-04-17 | actuel |
THE CORPORATION OF THE COUNCIL OF MINISTERS OF EDUCATION, CANADA/LA CORPORATION DU CONSEIL DES MINISTRES DE L'ÉDUCATION, CANADA | 2008-04-01 | 2024-04-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chantale LeClerc | 2021-09-27 | Actuel |
Chantal C. Beaulieu | 2015-10-05 | 2021-09-27 |
Louis Lizotte | 2015-01-05 | 2015-10-05 |
Andrew Parkin | 2010-01-15 | 2015-01-05 |
Jean-Gilles Pelletier | 2009-05-02 | 2010-01-15 |
Raymond Théberge | 2007-01-15 | 2009-05-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.