The Greater Toronto Airports Authority (GTAA) is a private, not-for-profit corporation mandated to manage and operate Toronto Pearson International Airport within a regional system of airports to enhance the economic growth and development of southern Ontario.
Lloyd McCoomb, President & Chief Executive Officer
Adresse :
3111 Convair Drive
Mississauga, ON L5P 1B2
Canada
Numéro de téléphone :
416-776-3344
Numéro de fax :
416-776-3339
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto / Greater Toronto Airports Authority n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Greater Toronto Airports Authority/Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 2024-05-13 | actuel |
Greater Toronto Airports Authority/Autorité aéroportuaire du Grand Toronto | 2008-07-02 | 2024-05-13 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Deborah Flint | 2020-02-03 | Actuel |
Howard Eng | 2012-03-29 | 2020-02-03 |
Lloyd McCoomb | 2007-02-05 | 2012-03-29 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager of Student Program, Sandspit Airport (student position)
Transport Canada, Sandspit, BC |
1982 à 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, Groundside Operations
Transport Canada, Toronto - Lester B. Pearson International Airport |
1991 à décembre 1996 | Pas une charge désignée |
Terminal 3 Development Project Team Member
Transport Canada, Toronto - Lester B. Pearson International Airport |
1985 à 1991 | Pas une charge désignée |
Superintendent, Airport Planning
Transport Canada, Toronto - Lester B. Pearson International Airport |
1981 à 1985 | Pas une charge désignée |
Superintendent, Facilitation
Transport Canada, Toronto - Lester B. Pearson International Airport |
1979 à 1981 | Pas une charge désignée |
Superintendent, Maintenance Control
Transport Canada, Toronto - Lester B. Pearson International Airport |
1977 à 1979 | Pas une charge désignée |
Maintenance Scheduler
Canada Post, Toronto |
1975 à 1977 | Pas une charge désignée |
Clerk/Off-Set Press Operator
Ministry Of Energy, Mines and Resources, Ottawa |
1973 à 1973 | Pas une charge désignée |
Census Clerk (Temp)
Statistics Canada, Ottawa |
1971 à 1971 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student, Experimental Farm Information Booth
Agriculture Canada, Ottawa, ON |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager, Project Engineering Services
Public Works Canada, Major Crown Projects, Lester B. Pearson International Airport |
1989 à décembre 1996 | Pas une charge désignée |
Chief, Heavy Civil Engineering
Public Works Canada, Ottawa, ON |
1987 à 1989 | Pas une charge désignée |
Superintendent, Pavement Structures
Transport Canada, Ottawa, ON |
1984 à 1987 | Pas une charge désignée |
Construction Engineering Specialist
Transport Canada, Airports, Edmonton, AB |
1978 à 1984 | Pas une charge désignée |
Senior Construction Engineer
Department of Indian & Northern Affairs, Edmonton, AB |
1976 à 1978 | Pas une charge désignée |
Resident Construction Engineer
Transport Canada, Edmonton, AB |
1974 à 1976 | Pas une charge désignée |
Pavement Design Engineer
Transport Canada, Ottawa |
1973 à 1974 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Airport General Manager
Transport Canada, Toronto-Lester B. Pearson International Airport |
mars 1994 à novembre 1996 | Pas une charge désignée |
Director General, Safety and Technical Services
Transport Canada, Airports Group, Ottawa |
février 1992 à mars 1994 | Pas une charge désignée |
Project General Manager, Major Crown Projects
Transport Canada, Toronto-Lester B. Pearson International Airport |
janvier 1991 à février 1992 | Pas une charge désignée |
Director General, Airports Marketing
Transport Canada, Airports Authority Group (AAG), Ottawa, |
septembre 1986 à décembre 1989 | Pas une charge désignée |
Director, Statistics and Forecasts
Transport Canada, Canadian Air Transportation Administration (CATA), Ottawa, |
décembre 1983 à septembre 1986 | Pas une charge désignée |
Senior Development Officer
Transport Canada, Research and Development Centre, Montreal |
août 1979 à novembre 1983 | Pas une charge désignée |
A/Chief, Systems Improvements Division,
Transport Canada, Urban Transportation Research, Branch/CSTA |
avril 1977 à mars 1979 | Pas une charge désignée |
Project Officer
Transport Canada, Transportation Development Agency |
août 1974 à mars 1977 | Pas une charge désignée |
Officer - Military Engineer 5e Escadron de Genie du Canada
Department of National Defence, Valcartier, Quebec |
septembre 1971 à juillet 1974 | Pas une charge désignée |
Project Officer, No 1 Construction & Engineering Unit
Department of National Defence, Winnipeg, MB |
décembre 1969 à août 1971 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk, Pass/Permit Office (casual)
Transport Canada, Toronto-Lester B. Pearson International Airport |
septembre 1996 à décembre 1996 | Pas une charge désignée |