THE RAILWAY ASSOCIATION OF CANADA (RAC) IS THE TRADE ASSOCIATION OF THE RAILWAY INDUSTRY IN CANADA. ITS MEMBER COMPANIES ACCOUNT FOR BASICIALLY ALL RAILWAY ACTIVITY IN CANADA, BOTH PASSENGER AND FREIGHT. CORE MEMBERSHIP IS OPEN TO OPERATING RAILWAY COMPANIES AND COMMUTER AUTHORITIES.
Marc Brazeau, President and CEO
Adresse :
901 - 99 BANK STREET
OTTAWA, ON K1P 6B9
Canada
Numéro de téléphone :
613-564-8090
Numéro de fax :
613-567-6726
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
RAILWAY ASSOCIATION OF CANADA (THE) (RAC)/L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) | 2024-05-03 | actuel |
RAILWAY ASSOCIATION OF CANADA (THE) (RAC)/L'Association des chemins de fer du Canada (ACFC) | 2008-07-15 | 2024-05-03 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Marc Brazeau | 2018-07-03 | Actuel |
GERALD GAUTHIER | 2017-12-01 | 2018-07-03 |
MICHAEL BOURQUE | 2012-04-02 | 2017-12-01 |
BRUCE BURROWS | 2012-01-27 | 2012-04-02 |
Cliff Mackay | 2007-02-21 | 2012-01-27 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Senate of Canada, Senator's Office |
janvier 2020 à octobre 2021 | Pas une charge désignée |
Senate Caucus Liaison
Senate of Canada, Senator's Office |
avril 2018 à décembre 2019 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Senate of Canada, Senator's Office |
avril 2016 à août 2017 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Member's Office |
février 2016 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Intern
Prime Minister's Office, Office of the Chief of Staff |
mai 2015 à août 2015 | août 4, 2015 |
Intern
House of Commons, Member's Office |
août 2014 à mai 2015 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs
Senate of Canada, Senator's Office |
janvier 2020 à octobre 2021 | Pas une charge désignée |
Senate Caucus Liaison
Senate of Canada, Senator's Office |
avril 2018 à décembre 2019 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Senate of Canada, Senator's Office |
avril 2016 à août 2017 | Pas une charge désignée |
Intern
House of Commons, Member's Office |
février 2016 à avril 2016 | Pas une charge désignée |
Intern
Prime Minister's Office, Office of the Chief of Staff |
mai 2015 à août 2015 | août 4, 2015 |
Intern
House of Commons, Member's Office |
août 2014 à mai 2015 | Pas une charge désignée |