The PSAC aims to unite all workers within its area of jurisdiction into a single organization in order to obtain the best standards of compensation and other conditions of employment for its members and to protect and enhance the rights and interests of all workers.
Robyn Benson, National President
Adresse :
233 Gilmour Street, Suite 1100
Ottawa, ON K2P 0P1
Canada
Numéro de téléphone :
613-560-4330
Numéro de fax :
613-567-0385
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Public Service Alliance of Canada/Alliance de la Fonction publique du Canada | 2024-04-15 | actuel |
Public Service Alliance of Canada/Alliance de la Fonction publique du Canada | 2008-08-14 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Sharon DeSousa | 2024-06-01 | Actuel |
Chris Aylward | 2019-04-01 | 2024-06-01 |
Robyn Benson | 2012-06-04 | 2018-11-16 |
John Gordon | 2007-02-09 | 2012-06-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agent
HRSDC, Service Canada, Employment Insurance |
septembre 1997 à novembre 2008 | Pas une charge désignée |
Clerk
Revenue Canada, Mailroom |
juin 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Revenue Canada, Appeals |
1988 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |
Officer
Revenue Canada, I&C |
mars 1984 à 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Guide
Governor General Residence, Governor General |
mai 2003 à avril 2006 | Pas une charge désignée |
Census worker
Statistics Canada, Census |
avril 2001 à juin 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
ACDI, Strategic Policy |
septembre 2008 à octobre 2011 | Pas une charge désignée |
Officer
National Defense, Policy Section on Afghanistan |
septembre 2007 à septembre 2008 | Pas une charge désignée |
Officer
National Defense, International Program |
septembre 2006 à septembre 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Guide
Governor General Residence, Governor General |
mai 2003 à avril 2006 | Pas une charge désignée |
Census worker
Statistics Canada, Census |
avril 2001 à juin 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legal Officer
Treasury Board, Pension Policy Branch |
mai 1992 à septembre 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
health and safety officer
National Capital Commission, Human Resources |
juillet 1992 à juin 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Data Entry Clerk
Revenue Canada, Income Tax |
1968 à 1969 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk
Agriculture Canada, Research |
mai 1982 à mai 1983 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM2 Special Needs/Women's Councellor
Canada Employment Centre, Employment Centre |
septembre 1978 à août 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
SC-DED-04 Supervisor
Department of National Defence, MARPAC, Queen's Harbour Master at Canadian Forces Base Esquimalt |
septembre 1972 à février 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant
National Defence, Meteorological Oceanographic Centre |
juin 1975 à mars 2000 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Assistant
Immigration and Refugee Board, Regional Systems |
décembre 1991 à mars 1998 | Pas une charge désignée |
clerk
Customs & Excise, Operations - computer support |
mai 1991 à décembre 1991 | Pas une charge désignée |
clerk
CEIC, Computer operations |
avril 1983 à mai 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM3 Program Operation Consultant
Service Canada, Programs & Services |
2001 à 2006 | Pas une charge désignée |
PM2 Program Officer
Human Resources Development Canada, Employment Insurance |
1997 à 2001 | Pas une charge désignée |
PM1 Employment & Insurance Officer
Human Resources Development Canada, Unemployment Insurance |
1995 à 1997 | Pas une charge désignée |
CR4 Service Delivery Representative
Canada Employment & Immigration Canada, Social Insurance Number Registration |
1994 à 1995 | Pas une charge désignée |
CR3 General Clerk
Canada Imployment & Immigration Canada, Social Insurance Number Registration |
1980 à 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Program Officer
Statistics Canada, Official languages division |
mai 1994 à juin 1996 | Pas une charge désignée |
Administrative Agent
Statistics Canada, Regional Operations Division |
août 1990 à mai 1994 | Pas une charge désignée |
Clerk
Statistics Canada, Official Languages Division |
juin 1981 à mars 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
AS-3 Chief administrative services
Department of Veterans' Affairs, Administrative services, Montréal District |
juin 1999 à août 2008 | Pas une charge désignée |
CR-5 Analyst
Department of Veterans' Affairs, Client Services |
juin 1998 à juin 1999 | Pas une charge désignée |
CR-4 Finance Officer
Department of Veterans' Affairs, Finance Section |
janvier 1995 à juin 1998 | Pas une charge désignée |
CR-4 Cleark
Department of Veterans' Affairs, Finance |
avril 1989 à juin 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM2
Revenue Canada, Payroll Audit Section |
1986 à 1989 | Pas une charge désignée |
CR4 Clerk
Revenue Canada, Assessment Division |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
PM1
Revenue Canada, Enquiries and Office Examination |
1984 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agent
HRSDC, Service Canada, Employment Insurance |
septembre 1997 à novembre 2008 | Pas une charge désignée |
Clerk
Revenue Canada, Mailroom |
juin 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM3 Unregistered and Non-Resident Officer
Canada Revenue Agency, Revenue Collection |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
PM2 Unregistered & Non Resident Officer
Canada Revenue Agency, Revenue Collection |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
PM2 Audit, Benefits Officer
Canada Revenue Agency, Revenue Collection |
1995 à 2002 | Pas une charge désignée |
PM2 Recovery Officer
Revenue Canada, Revenue Collection |
1992 à 1995 | Pas une charge désignée |
PM1 Recovery Officer
Revenue Canada, Revenue Collection |
1988 à 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR File Clerk
Veterans Affairs Canada, Central Registry and Medical Benefits |
1982 à 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM1 Recovery Officer
Canada Revenue Agency, Recovery Collection |
1996 à 2006 | Pas une charge désignée |
CR4 Information Clerk
Service Canada, Security Section |
1992 à 1996 | Pas une charge désignée |
Clerk, CR4
Revenue Canada, Client Services |
novembre 1991 à avril 1992 | Pas une charge désignée |
Clerk, CR4
Revenue Canada, Client Services |
janvier 1991 à avril 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk
Royal Canadian Mounted Police, Fleet Management |
janvier 2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Detachment Clerk
Royal Canadian Mounted Police, Rural Detachment |
1994 à 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM3
Citizenship and Immigration Canada, Enforcement Office, Immigration |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
PM2 Admission Officer
Citizenship and Immigration Canada, Immigration |
janvier 1988 à 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
inspector
Department of Agriculture, Grain Inspection Division |
mai 1971 à avril 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Department of National Defence, Furniture and Effects |
juin 2001 à mai 2007 | Pas une charge désignée |
Officer
Department of National Defence, Furniture and Effects |
juin 2001 à mai 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Asssistant to Regional Director General
Health and Welfare Canada, Training & Development |
janvier 1993 à mai 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR4 Assistant to Hearings
Citizenship and Immigration Canada, Refugee Commission |
1999 à 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Business Finance Clerk
Human Resources Development Canada, Finance |
2001 à 2006 | Pas une charge désignée |
File Clerk
Human Resources Development Canada, Human Resources |
2000 à 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Storeperson
Parks Canada, Stores |
1983 à 1992 | Pas une charge désignée |
Garbage Truck Driver
Parks, s/o |
1981 à 1983 | Pas une charge désignée |
Storeperson
Parks Canada, Stores |
1979 à 1981 | Pas une charge désignée |
Conservation Corps Superviwor
Parks Canada, s/o |
1977 à 1978 | Pas une charge désignée |
Storeperson
Parks Canada, Stores |
1976 à 1977 | Pas une charge désignée |
Campground Attendant
Parks Canada, s/o |
1975 à 1976 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR4 Finance Clerk
Privy Council, Finance Section |
1991 à 1997 | Pas une charge désignée |
CR3 Filing Clerk
Privy Council, Finance Section |
1991 à janvier 1997 | Pas une charge désignée |
Dairy Cattle Inspector
Agriculture Canada, Rate fo Production |
1977 à février 1978 | Pas une charge désignée |
CR4 Clerk
Agriculture Canada, Rate of Production |
1976 à 1977 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agent
HRSDC, Service Canada, Employment Insurance |
septembre 1997 à novembre 2008 | Pas une charge désignée |
Clerk
Revenue Canada, Mailroom |
juin 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agent
HRSDC, Service Canada, Employment Insurance |
septembre 1997 à novembre 2008 | Pas une charge désignée |
Clerk
Revenue Canada, Mailroom |
juin 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Taxpayer Relief Officer
Tax Centre, Appeals Branch |
avril 2011 à janvier 2012 | Pas une charge désignée |
Business1Office Auditor
Tax Office, Audit/Compliance |
novembre 2007 à mars 2011 | Pas une charge désignée |
Program Officer
CRA - Ottawa St-Laurent, Business Rules |
février 2007 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Team Leader
Tax Centre, TI Matching - IRC |
octobre 2006 à février 2007 | Pas une charge désignée |
Senior Project Officer
CRA Ottawa, CARPT - HQ |
mai 2006 à octobre 2006 | Pas une charge désignée |
Client Services Officer
Tax Centre, TI Accounts - ICS&B |
avril 2006 à mai 2006 | Pas une charge désignée |
Senior Program Officer
Tax Centre, Office Exam - IR&C |
septembre 2005 à mars 2006 | Pas une charge désignée |
Assistant Manager
Tax Centre, TI Processing - IR&C |
avril 2005 à septembre 2005 | Pas une charge désignée |
Team Leader
Tax Centre, T1 Accounts - ICS&B |
janvier 2003 à avril 2005 | Pas une charge désignée |
Client Services Officer
Tax Centre, T1 Accounts - ICS&B |
mai 2002 à janvier 2003 | Pas une charge désignée |
Team Leader
Tax Centre, POF - Revenue Proc |
février 2002 à mai 2002 | Pas une charge désignée |
Client Services Officer
Tax Centre, T1 Accounts - ICS&B |
juillet 2001 à février 2002 | Pas une charge désignée |
Team Leader
Tax Centre, T1 Accounts - ICS&B |
juin 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |
Team Leader
Tax Centre, Data Conversion - IR&C |
mars 2001 à juin 2001 | Pas une charge désignée |
Collections Officer
Tax Office, Revenue Collections |
janvier 2000 à avril 2000 | Pas une charge désignée |
Client Services Officer
Tax Centre, T1 Cccounts - ICS&B |
janvier 1999 à mars 2001 | Pas une charge désignée |
Client Services Officer
Tax Centre, Detailed Enquiries - GST |
avril 1998 à janvier 1999 | Pas une charge désignée |
Collections Officers
Tax Office, Revenue Collections |
février 1998 à avril 1998 | Pas une charge désignée |
Client Services Officer
Tax Centre, Detailed enquiries - GST |
juin 1996 à février 1998 | Pas une charge désignée |
Error Correction Clerk
Tax Centre, Error Corrections - GST |
septembre 1994 à juin 1996 | Pas une charge désignée |
Team Leader AFC
Tax Centre, Address and file control |
juillet 1994 à septembre 1994 | Pas une charge désignée |
Add and file control Clerk
Tax Centre, Address and file control |
novembre 1993 à juin 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Records Officer
Revenue Canada, Records Management Section |
octobre 1990 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Records Management Clerk
Revenue Canada, Records Management Section |
mai 1990 à septembre 1990 | Pas une charge désignée |
Clerk
Canada Revenue, Tax roll |
octobre 1981 à mai 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR3 Records Office Clerk
Department of Finance, Records Management |
1980 à 1988 | Pas une charge désignée |
CR2 Mailroom Clerk
Department of Finance, Mailroom |
1977 à 1979 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Team leader, collections
Canada Revenue Agency, Taxpayer services and debt management division |
mai 1993 à juin 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR4 Analyst
Canada Post Corporation, Customer Service |
2000 à 2007 | Pas une charge désignée |
CR4 Analyst
Canada Post Corporation, Customer Service |
1994 à 1999 | Pas une charge désignée |
AS2 Analyst
Canada Post Corporation, Scheduling and Reporting |
1994 à 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR4 Pay and Benefits Clerk
Canada Post Corporation, Pay and Benefits |
1995 à 1996 | Pas une charge désignée |
Payroll Clerk
Canada Post Corporation, Payroll |
1991 à 1995 | Pas une charge désignée |
Administration Clerk
Canada Post Corporation, Administration |
1987 à février 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
s/o
Treasury Board, Joint Learning Program |
2001 à 2002 | Pas une charge désignée |
s/o
Treasury Board, Joint Learning Program |
2001 à 2002 | Pas une charge désignée |
AS3 Financal Advisor
Human Resources Development Canada, Finance |
2001 à 2002 | Pas une charge désignée |
AS3 Financal Advisor
Human Resources Development Canada, Finance |
2001 à 2002 | Pas une charge désignée |
CR5 Financial Advisor
Human Resources Development Canada, Finance |
2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
CR5 Financial Advisor
Human Resources Development Canada, Finance |
2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
PM1 Officer
Human Resources Development Canada, Employment and Insurance |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
PM1
Human Resources Development Canada, Employment and Insurance |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
PM1
Human Resources Development Canada, Employment and Insurance |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
PM1 Officer
Human Resources Development Canada, Employment and Insurance |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
PM1 Officer
Human Resources Development Canada, Employment and Insurance |
janvier 1990 à 1997 | Pas une charge désignée |
PM1 Officer
Human Resources Development Canada, Employment and Insurance |
janvier 1990 à 1997 | Pas une charge désignée |
CR4
Employment and Insurance Canada, Human Resources |
avril 1985 à août 1985 | Pas une charge désignée |
CR4
Employment and Insurance Canada, Human Resources |
avril 1985 à août 1985 | Pas une charge désignée |
CR4 Councellor
Human Resources Development Canada, Employment |
1985 à 1990 | Pas une charge désignée |
CR4 Councellor
Human Resources Development Canada, Employment |
1985 à 1990 | Pas une charge désignée |
CR 3
Employment & Insurance Canada, Finance |
1978 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR 3
Employment and Insurance Canada, Finance |
1978 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR 3
Employment and Insurance Canada, Finance |
1978 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR 3
Employment & Insurance Canada, Finance |
1978 à 1981 | Pas une charge désignée |
Typist
Unemployment Insurance Canada, Insurance |
1977 à 1978 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM3 Coordinator
Revenue Canada, Special Projects/Employment Equity |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
PM3 Coordinator
Revenue Canada, Special Projects/Employment Equity |
1999 à 2000 | Pas une charge désignée |
Coordinator (PM 3)
Canada Revenue Agency, Corporation Returns Processing |
1995 à 1999 | Pas une charge désignée |
CR5 Unit Head
Revenue Canada, Compliance/Refund Enquiries |
1990 à 1995 | Pas une charge désignée |
CR5 Unit Head
Revenue Canada, Compliance/Refund Enquiries |
1990 à 1995 | Pas une charge désignée |
PM2 Unit Head
Revenue Canada, Corporation Assessing |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
PM2 Unit Head
Revenue Canada, Corporation Assessing |
1989 à 1990 | Pas une charge désignée |
CR4 Unit Head
Revenue Canada, Identification Unit |
1986 à 1989 | Pas une charge désignée |
CR4 Unit Head
Revenue Canada, Identification Unit |
1986 à 1989 | Pas une charge désignée |
CR4 Unit Head
Revenue Canada, Special Search Unit |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |
CR4 Unit Head
Revenue Canada, Special Search Unit |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |
CR5
Revenue Canada, Registry Units |
janvier 1983 à 1985 | Pas une charge désignée |
AS1 Unit Head
Revenue Canada, Registry Unit |
1983 à 1985 | Pas une charge désignée |
AS1 Unit Head
Revenue Canada, Registry Unit |
1983 à 1985 | Pas une charge désignée |
CR5
Revenue Canada, Registry Units |
janvier 1983 à 1985 | Pas une charge désignée |
CR4
Revenue Canada, File and Retrieval |
1981 à 1983 | Pas une charge désignée |
CR3 Senior Filing Clerk
Revenue Canada, Filing and Retrieval |
1981 à 1983 | Pas une charge désignée |
CR3 Senior Filing Clerk
Revenue Canada, Filing and Retrieval |
1981 à 1983 | Pas une charge désignée |
CR4
Revenue Canada, File and Retrieval |
1981 à 1983 | Pas une charge désignée |
CR2
Revenue Canada, Initial Assessing |
1980 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR2
Revenue Canada, Initial Assessing |
1980 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR2
Revenue Canada, Filing and Retrieval |
1980 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR3
Revenue Canada, Initial Assessing |
1980 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR2
Revenue Canada, Filing and Retrieval |
1980 à 1981 | Pas une charge désignée |
CR3
Revenue Canada, Initial Assessing |
1980 à 1981 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Area Councillor
Camp Hill Hospital, Sydney District office |
février 1988 à juillet 1995 | Pas une charge désignée |
Area councillor
Camp Hill Hospital, entitlement benefits, outpatients section |
1977 à 1988 | Pas une charge désignée |
Assistant nurse
Camp Hill Hospital, hospital |
septembre 1976 à février 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
National Capital Commission, National Outreach Program |
juillet 1989 à septembre 1992 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
EF03 Retial Food Inspector
Canada Food Inspection Agency, Retail Food, Food Safety |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
PM03 Retail Food Inspector
Canada Food Inspection Agency, Retail Food Safety |
2001 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
AS01 Admin Assistant to Regional Director
Canada Food Inspection Agency, Regional Office |
janvier 1998 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
CR04 District Inspection Assistant
Canada Food Inspection Agency, Food Safety |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
CR04 District Inspection Assistant
Health and Welfare Canada, Health Protection Branch |
1994 à janvier 1997 | Pas une charge désignée |
SCY02 Secretary
Health and Welfare Canadaq, Health Protection Branch |
1982 à 1994 | Pas une charge désignée |
STN02 Stenographer
Veterans Affairs Canada, Veteran Services |
1981 à janvier 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CX01 Correctional Officer
Correctional Services Canada, Public Security |
janvier 1988 à janvier 1999 | Pas une charge désignée |
CX02 Correctional Officer
Correctional Services Canada, Public Security |
1984 à 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk
HRSDC, EI Processing and Payments |
juillet 1986 Note 3 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research technician
Agriculture and Agri-Food Canada, Research Branch |
novembre 1999 à janvier 2009 | Pas une charge désignée |
Summer student
Natural Resources Canada, Canadian Forest Service |
juin 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Summer student
Natural Resources Canada, Canadian Forst Service |
juin 1997 à août 1997 | Pas une charge désignée |
Summer student
Natural Resources Canada, Canadian Forest Service |
mai 1996 à août 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Statistical research officer
Finance, Finance unit |
septembre 1978 à octobre 1981 | Pas une charge désignée |
Research Officer
Indian Affairs and Northern Development, Tarriff Board |
décembre 1973 à septembre 1978 | Pas une charge désignée |
Clerk
indian Affairs and Northern Development, Tarriff Board |
juillet 1969 à décembre 1973 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR3 Examination Officer
Department of Foreign Affairs, Passport Office |
1997 à 2005 | Pas une charge désignée |
Production Clerk
Department of Foreign Affairs, Passport Office |
1995 à 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
employment counsellor
HRSDC, Employment Unit |
juin 1999 à août 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
ES4 Research Analyst
Status of Women Canada, s/o |
1995 à 1998 | Pas une charge désignée |
ES4 Research Analyst
Canadian Advisory Council, Status of Women Canada, s/o |
1991 à 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
clerk
Service Canada, human resources |
février 1998 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Auditor
Canada Revenue Agency, Audit |
1983 à 2003 | Pas une charge désignée |
Audirot
Revenue Canada, Audit |
1982 à février 1983 | Pas une charge désignée |
Taxpayer Service Representative
Revenue Canada, Taxpayer Service |
1981 à 1981 | Pas une charge désignée |
Enquiries and Office Examination Officer
Revenue Canada, Enquiries and Office Examination |
1981 à 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
operations coordinator
Agriculture Canada, Mainland/Interior BC |
avril 2002 à mai 2011 | Pas une charge désignée |
meat hygiene inspector
Department of Agriculture, Food inspection directorate |
février 1979 à avril 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
EG04
Agriculture Canada, Prairie Farm Rehabilitation Administration |
janvier 1995 à 2002 | Pas une charge désignée |
EG03
Agriculture Canada, Prairie Farm Rehabilitation Administration |
1982 à 1995 | Pas une charge désignée |
EG01 (term employee)
Agriculture Canada, Prairie Farm Rehabilitation Administration |
1981 à 1982 | Pas une charge désignée |