The PSAC aims to unite all workers within its area of jurisdiction into a single organization in order to obtain the best standards of compensation and other conditions of employment for its members and to protect and enhance the rights and interests of all workers.
Chris Aylward, National President
Adresse :
233 Gilmour Street, Suite 1100
Ottawa, ON K2P 0P1
Canada
Numéro de téléphone :
613-560-4330
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Public Service Alliance of Canada/Alliance de la Fonction publique du Canada | 2024-04-15 | actuel |
Public Service Alliance of Canada/Alliance de la Fonction publique du Canada | 2008-08-14 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Sharon DeSousa | 2024-06-01 | Actuel |
Chris Aylward | 2019-04-01 | 2024-06-01 |
Robyn Benson | 2012-06-04 | 2018-11-16 |
John Gordon | 2007-02-09 | 2012-06-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM3 Program Operation Consultant
Service Canada, Programs & Services |
2001 à 2006 | Pas une charge désignée |
PM2 Program Officer
Human Resources Development Canada, Employment Insurance |
1997 à 2001 | Pas une charge désignée |
PM1 Employment & Insurance Officer
Human Resources Development Canada, Unemployment Insurance |
1995 à 1997 | Pas une charge désignée |
CR4 Service Delivery Representative
Canada Employment & Immigration Canada, Social Insurance Number Registration |
1994 à 1995 | Pas une charge désignée |
CR3 General Clerk
Canada Imployment & Immigration Canada, Social Insurance Number Registration |
1980 à 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agent
HRSDC, Service Canada, Employment Insurance |
septembre 1997 à novembre 2008 | Pas une charge désignée |
Clerk
Revenue Canada, Mailroom |
juin 1997 à septembre 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
clerk
Service Canada, human resources |
février 1998 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
PM1 Recovery Officer
Canada Revenue Agency, Recovery Collection |
1996 à 2006 | Pas une charge désignée |
CR4 Information Clerk
Service Canada, Security Section |
1992 à 1996 | Pas une charge désignée |
Clerk, CR4
Revenue Canada, Client Services |
novembre 1991 à avril 1992 | Pas une charge désignée |
Clerk, CR4
Revenue Canada, Client Services |
janvier 1991 à avril 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk
Royal Canadian Mounted Police, Fleet Management |
janvier 2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Detachment Clerk
Royal Canadian Mounted Police, Rural Detachment |
1994 à 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Shipping and packing Supervisor
Departmetn of National Defence, Logistics |
1995 à 2000 | Pas une charge désignée |
Packaging Supervisor
Department of National Defence, Logistics |
1991 à 2000 | Pas une charge désignée |
Shipper/Reciver
Department of National Defence, Logistics |
1988 à 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Outreach Officer
House of Commons, NDP Leader's Office |
août 2016 à mars 2018 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Operational coordinator
Employment and Social Development, Finance and Administration |
juillet 2013 à juin 2015 | Pas une charge désignée |
Agente
International Affairs, Passport |
octobre 2008 à juillet 2013 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Agent de programmes correctionnel
Ministère de la sécurité publique, SCC Etablissment Durmmond, Programme |
octobre 1998 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Agent programm sociaux
Ministère de la sécurité publique, SCC Etablissment Durmmond, Programme |
juin 1984 à octobre 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
health and safety officer
National Capital Commission, Human Resources |
juillet 1992 à juin 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Collective agreement specialist
Labour Canada, bureau of Labour Information |
février 1990 à septembre 1993 | Pas une charge désignée |
Research Officer
Labour Canada, Federal Mediation and Conciliation Service |
juin 1989 à janvier 1990 | Pas une charge désignée |
Pension and Agreement Analys
Labour Canada, Bureau of Labour Information |
août 1987 à mai 1989 | Pas une charge désignée |
Senior Control Clerk
Revenue Canada, Statistics |
avril 1987 à août 1987 | Pas une charge désignée |
Collective agreement analyst
Labour Canada, Bureau of Labour Information |
février 1984 à mars 1987 | Pas une charge désignée |
Research assistant
Correctional Service of Canada, Corrections |
janvier 1983 à décembre 1984 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
Ministry of State for Social Development, Social development |
septembre 1981 à décembre 1981 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Data Entry Clerk
Revenue Canada, Income Tax |
1968 à 1969 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Department of National Defence, Furniture and Effects |
juin 2001 à mai 2007 | Pas une charge désignée |
Officer
Department of National Defence, Furniture and Effects |
juin 2001 à mai 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Asssistant to Regional Director General
Health and Welfare Canada, Training & Development |
janvier 1993 à mai 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Clerk, Arbitral Council
Service Canada, Employment Insurance Commission |
janvier 2011 à septembre 2011 | Pas une charge désignée |
Assistant
Food Inspection Agency, Program services |
décembre 2007 à décembre 2010 | Pas une charge désignée |
Assistant to public rights
Citizenship and Immigration, Personal information act |
juin 2006 à novembre 2006 | Pas une charge désignée |
Admin assistant
Border Services, Local control goods |
2005 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR4 Analyst
Canada Post Corporation, Customer Service |
2000 à 2007 | Pas une charge désignée |
CR4 Analyst
Canada Post Corporation, Customer Service |
1994 à 1999 | Pas une charge désignée |
AS2 Analyst
Canada Post Corporation, Scheduling and Reporting |
1994 à 1999 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
agent
Human Resources Skills Development, Case Processing Centre Operations |
janvier 1994 à février 2007 | Pas une charge désignée |
agent
Human Resources Skills Development, Overpayment recovery |
avril 1987 à janvier 1994 | Pas une charge désignée |
agent
Revenue Canada, Reassessing |
octobre 1986 à avril 1987 | Pas une charge désignée |
assistant
Canada Employment & Immigration, Employment section |
septembre 1978 à octobre 1986 | Pas une charge désignée |
clerk
Fisheries & Oceans, Operations |
février 1978 à juillet 1978 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR4 Pay and Benefits Clerk
Canada Post Corporation, Pay and Benefits |
1995 à 1996 | Pas une charge désignée |
Payroll Clerk
Canada Post Corporation, Payroll |
1991 à 1995 | Pas une charge désignée |
Administration Clerk
Canada Post Corporation, Administration |
1987 à février 1991 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Records Officer
Revenue Canada, Records Management Section |
octobre 1990 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Records Management Clerk
Revenue Canada, Records Management Section |
mai 1990 à septembre 1990 | Pas une charge désignée |
Clerk
Canada Revenue, Tax roll |
octobre 1981 à mai 1990 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Area Councillor
Camp Hill Hospital, Sydney District office |
février 1988 à juillet 1995 | Pas une charge désignée |
Area councillor
Camp Hill Hospital, entitlement benefits, outpatients section |
1977 à 1988 | Pas une charge désignée |
Assistant nurse
Camp Hill Hospital, hospital |
septembre 1976 à février 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
EF03 Retial Food Inspector
Canada Food Inspection Agency, Retail Food, Food Safety |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |
PM03 Retail Food Inspector
Canada Food Inspection Agency, Retail Food Safety |
2001 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
AS01 Admin Assistant to Regional Director
Canada Food Inspection Agency, Regional Office |
janvier 1998 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
CR04 District Inspection Assistant
Canada Food Inspection Agency, Food Safety |
1997 à 2000 | Pas une charge désignée |
CR04 District Inspection Assistant
Health and Welfare Canada, Health Protection Branch |
1994 à janvier 1997 | Pas une charge désignée |
SCY02 Secretary
Health and Welfare Canadaq, Health Protection Branch |
1982 à 1994 | Pas une charge désignée |
STN02 Stenographer
Veterans Affairs Canada, Veteran Services |
1981 à janvier 1982 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Guide
Governor General Residence, Governor General |
mai 2003 à avril 2006 | Pas une charge désignée |
Census worker
Statistics Canada, Census |
avril 2001 à juin 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
SP05
CRA, TSDMB |
août 2012 Note 3 | Pas une charge désignée |
PM01/SP04
CRA, TSDMB |
avril 2007 à août 2012 | Pas une charge désignée |
CR04
HRSDC, N/A |
avril 2005 à mars 2007 | Pas une charge désignée |
CR04
CCRA, F&A |
mars 2001 à avril 2005 | Pas une charge désignée |
CR003
CCRA, F&A |
septembre 2000 à mars 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
CR3 Examination Officer
Department of Foreign Affairs, Passport Office |
1997 à 2005 | Pas une charge désignée |
Production Clerk
Department of Foreign Affairs, Passport Office |
1995 à 1997 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Business Finance Clerk
Human Resources Development Canada, Finance |
2001 à 2006 | Pas une charge désignée |
File Clerk
Human Resources Development Canada, Human Resources |
2000 à 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
team leader
Revenue Canada, Taxpayer services and debt management division |
mai 2010 à juin 2012 | Pas une charge désignée |
team leader
Revenue Canada, Business returns division |
avril 2009 à mai 2010 | Pas une charge désignée |
collection officer
Revenue Canada, Collections division |
novembre 1999 à avril 2009 | Pas une charge désignée |
appeals officer
Revenue Canada, Appeals division |
avril 1995 à novembre 1999 | Pas une charge désignée |
rulings officer
Revenue Canada, Collections |
septembre 1994 à avril 1995 | Pas une charge désignée |
officer
Revenue Canada, Collections |
mai 1993 à septembre 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Officer
Agriculture Agri Food Canada, Farm income programs directorate |
1991 à 2012 | Pas une charge désignée |