Serving customers for 200 years and counting, BMO is a highly diversified financial services provider - the 8th largest bank, by assets, in North America. With total assets of $971 billion as of July 31, 2021, and a team of diverse and highly engaged employees, BMO provides a broad range of personal and commercial banking, wealth management and investment banking products and services to more than 12 million customers and conducts business through three operating groups: Personal and Commercial Banking, BMO Wealth Management and BMO Capital Markets.
Darryl White, Chief Executive Officer
Adresse :
24th Floor, One First Canadian Place
Toronto, ON M5X 1A1
Canada
Numéro de téléphone :
416-867-4711
Numéro de fax :
416-867-5460
BMO Groupe financier / BMO Financial Group n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
BMO Financial Group/BMO Groupe financier | 2024-05-15 | actuel |
BMO Financial Group/BMO Groupe financier | 2008-07-11 | 2024-05-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Darryl White | 2017-11-01 | Actuel |
William Downe | 2007-03-19 | 2017-11-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Policy Officer
Foreign Affairs and International Trade, Regional Trade Policy |
mai 2010 à décembre 2010 | Pas une charge désignée |
Intern
Science and Technology, Office of the Minister of State |
mai 2009 à septembre 2009 | septembre 4, 2009 |
Intern
Foreign Affairs and International Trade, Office of the Minister |
mai 2008 à septembre 2008 | septembre 5, 2008 |
Intern
Office of the Member of Parliament for St Catharines, House of Commons |
septembre 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member of Parliament
House of Commons, Bonavista – Trinity – Conception |
janvier 2001 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Minister of Industry; Minister of the Atlantic Canada Opportunities Agency; Minister of Western Economic Diversification; Minister responsible for the Economic Development Agency of Canada for the Regions of Quebec
Department of Industry, Office of the Minister |
octobre 2000 à janvier 2002 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
House of Commons, Humber – St. Barbe – Baie Verte |
janvier 1994 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Minister of Fisheries and Oceans
Department of Fisheries and Oceans, Office of the Minister |
novembre 1993 à janvier 1996 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
House of Commons, Humber – St. Barbe – Baie Verte |
décembre 1988 à septembre 1993 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
House of Commons, Humber – Port au Port – St. Barbe |
novembre 1984 à octobre 1988 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Secretary to the Minister of Fisheries and Oceans
Department of Fisheries and Oceans, Office of the Minister |
octobre 1981 à février 1984 | Pas une charge désignée |
Member of Parliament
House of Commons, Humber – Port au Port – St. Barbe |
avril 1980 à juillet 1984 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Policy Officer
Foreign Affairs and International Trade, Regional Trade Policy |
mai 2010 à décembre 2010 | Pas une charge désignée |
Intern
Science and Technology, Office of the Minister of State |
mai 2009 à septembre 2009 | septembre 4, 2009 |
Intern
Foreign Affairs and International Trade, Office of the Minister |
mai 2008 à septembre 2008 | septembre 5, 2008 |
Intern
Office of the Member of Parliament for St Catharines, House of Commons |
septembre 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |