Siemens is one of the largest and most diversified companies in the world of electronics and electrical engineering, operating in the industry, energy and healthcare sectors. Siemens in Canada has approximately 5,000 employees in Canada. Sales for fiscal 2010 (ended September 30), were $2.3 billion CDN.
Robert Hardt, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-09-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Federal Community Adjustment Fund | 28 567,53 $ | Non |
Finances Quebec | 54 233,00 $ | Oui |
Hydro Quebec | 23 647,38 $ | Non |
Ontario Ministry of Economic Development and Trade | 45 063,37 $ | Oui |
Adresse :
1550 Appleby Line
Burlington, ON L7L 6X7
Canada
Numéro de téléphone :
905-819-5700
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Siemens Canada Limited/Siemens Canada Limitee | 2024-05-14 | actuel |
Siemens Canada Limited/Siemens Canada Limitee | 2008-09-12 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Faisal Kazi | 2017-09-01 | Actuel |
Bo Ouyang | 2017-06-01 | 2017-09-01 |
Robert Hardt | 2012-01-01 | 2017-06-01 |
Roland Aurich | 2009-05-01 | 2012-01-01 |
Manfred Doenz | 2009-02-01 | 2009-05-01 |
Guenther R. Scholz | 2007-02-26 | 2009-02-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
National Director Advocacy and Partnerships Directorate
Indian and Northern Affairs Canada, Socio- Economic Policy and Programs Sector, Economic Development Branch |
mars 2003 à 2007 | Pas une charge désignée |
National Director Aboriginal Workforce Participation Initiative
Directorate, Indian and Northern Affairs Canada, Socio- Economic Policy and Programs Sector, Economic Development Branch |
mars 2001 à février 2003 | Pas une charge désignée |
National Career Councellor
Indian and Northern Affairs Canada, Corporate Services Sector,, Human Resources Branch,Leadership and Developement Directorate |
janvier 2000 à février 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
National Director Advocacy and Partnerships Directorate
Indian and Northern Affairs Canada, Socio- Economic Policy and Programs Sector, Economic Development Branch |
mars 2003 à 2007 | Pas une charge désignée |
National Director Aboriginal Workforce Participation Initiative
Directorate, Indian and Northern Affairs Canada, Socio- Economic Policy and Programs Sector, Economic Development Branch |
mars 2001 à février 2003 | Pas une charge désignée |
National Career Councellor
Indian and Northern Affairs Canada, Corporate Services Sector,, Human Resources Branch,Leadership and Developement Directorate |
janvier 2000 à février 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Consul General in Detroit (United States of America)
Department of Foreign Affairs and International Trade, Consulate |
août 2002 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Executive Director of Investment Partnerships Canada
Industry Canada and the Department of Foreign Affairs and International Trade, Investment Partnerships Canada |
1996 à 2002 | Pas une charge désignée |
Director General and Manager, Forest Industries and Building Products, and Functional Adviser for Trade
Industry Canada, Forest Industries and Building Products |
1995 à 1996 | Pas une charge désignée |