Air Canada is Canada's largest domestic and international full-service air carrier and the largest provider of scheduled passenger services in the domestic market, the transborder market and each of the Canada-Europe, Canada-Pacific, Canada-Caribbean/Central America and Canada-South American markets. Passenger transportation is the principle business. Air Canada is headquartered in Montreal. Air Canada est le plus important transporteur aérien à prestations complètes du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux, et le plus grand fournisseur de services passagers réguliers, tant sur les marchés intérieur et transfrontalier que sur les marchés Canada-Europe, Canada-Pacifique, Canada-Antilles/Amérique centrale et Canada-Amérique du Sud. Son activité principale est le transport de passagers. Le siège social d’Air Canada est situé à Montréal.
Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ontario Tourism Recovery Program | 477 138,18 $ | Non |
Adresse :
P.O. Box 14,000
Station Airport
Dorval, QC H4Y 1H4
Canada
Numéro de téléphone :
514-422-2549
Air Canada n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Air Canada | 2024-05-14 | actuel |
Air Canada | 2008-08-14 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Rousseau | 2021-02-15 | Actuel |
CALIN ROVINESCU | 2009-04-01 | 2021-02-15 |
Montie Brewer | 2007-03-02 | 2009-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor / Special Assistant
Agriculture and Agri-Food Canada, Office of the Minister of Agriculture and Agri-Food |
août 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Indian and Northern Affairs, Office of the Minister of Indian and Northern Affairs |
avril 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student
Health Canada, Minister's Office |
mai 1998 à août 1998 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Health Canada, Minister's Office |
mai 1997 à août 1997 | Pas une charge désignée |