Management of sugar beet quota for farmers, negotiation of master contracts between sugar beet farmers and processors, licensing of sugar beet processors, agricultural research, media and government relations activities.
Gerald Third, Executive Director
Adresse :
4900-50 Street
Taber, AB T1G 1T3
Canada
Numéro de téléphone :
403-223-1110
Numéro de fax :
888-803-7312
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Alberta Sugar Beet Growers | 2024-04-15 | actuel |
Alberta Sugar Beet Growers | 2008-08-06 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jennifer Crowson | 2023-05-31 | Actuel |
Melody Garner - Skiba | 2016-08-02 | 2023-05-31 |
Gerald Third | 2013-09-11 | 2016-08-02 |
Bruce Webster | 2007-05-11 | 2008-12-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.