Nombre total de rapports de communication : 152
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Federal non-profit corporation which provides a number of services to its members including meetings, dining, research facilities and advocates on belalf of its members on issues of importance to the Greater Toronto Business Area (GTA) business communities.
Janet De Silva, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2022-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 329 882,00 $ | Oui |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 3 684 320,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 1 446 261,00 $ | Oui |
Patrimoine canadien (PCH) | 90 000,00 $ | Non |
Province of Ontario, Ministry of Economic Development Job Creation and Trade, Ontario Investment Office | 106 173,00 $ | Oui |
Adresse :
1 First Canadian Place
77 Adelaide Street West
Toronto, ON M5X 1C1
Canada
Numéro de téléphone :
416-366-6811
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Toronto Region Board of Trade/ | 2024-06-21 | actuel |
Toronto Region Board of Trade/ | 2018-11-27 | 2024-06-21 |
The Toronto Board of Trade | 2015-01-12 | 2018-11-27 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Giles Gherson | 2023-10-24 | Actuel |
Janet De Silva | 2015-01-12 | 2023-10-24 |
Carol Wilding | 2007-04-20 | 2007-12-08 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Principal Secretary for Social Security Reform
Human Resources Development Canada, Office of the Minister |
1994 à 1996 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
House of Commons, Office of Hon. Maria Minna |
2007 à août 2008 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Hon. Sheila Copps |
mars 2003 à août 2003 | Pas une charge désignée |
Intern
Health Canada, Minister's Office |
mai 2001 à août 2001 | Pas une charge désignée |