Promote an understanding of the Canadian banking industry, work with others to ensure the legal and regulatory framework governing banks operates in an effecient and effective manner, and help in the development of industry standards.
Neil Parmenter, President and Chief Executive Officer
Adresse :
199 Bay Street
Commerce Court West
Toronto, ON M5L 1G2
Canada
Numéro de téléphone :
416-362-6092
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Bankers Association/Association des Banquiers Canadiens | 2024-04-02 | actuel |
Canadian Bankers Association/Association des Banquiers Canadiens | 2008-07-25 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Ostler | 2022-02-28 | Actuel |
Angelina Mason | 2021-12-23 | 2022-02-28 |
Neil Parmenter | 2017-05-01 | 2021-12-23 |
Terry Campbell | 2011-03-01 | 2017-05-01 |
Nancy Hughes Anthony | 2007-05-30 | 2011-03-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy and Research Advisor
Policy, Insurance and Internal Affairs, Canada Deposit Insurance Corporation |
juin 2009 à juillet 2011 | Pas une charge désignée |
Tax Policy Officer
Finance Canada, Tax Policy Branch |
mai 2005 à juin 2009 | Pas une charge désignée |
Economist
Finance Canada, Financial Sector Policy Branch |
septembre 2000 à mai 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
mars 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Director of Communications and Senior Policy Advisor
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
juin 2000 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
juin 1997 à juin 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Honourable David Collenette, M.P. |
octobre 1996 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
National Defense, Office of the Minister of National Defence |
janvier 1996 à octobre 1996 | Pas une charge désignée |
Contact Collections Officer
Revenue Canada, North York District Office |
juillet 1993 à décembre 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Office of the Senator Catherin Callbeck, Senate of Canada |
octobre 2012 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Student
Office of Senator Eggleton, Senate of Canada |
septembre 2011 à mars 2012 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of Senator Eggleton, Senate of Canada |
mai 2011 à août 2011 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of Senator Eggleton, Senate of Canada |
mai 2010 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Treasury Board Secretariat, Corporate Governance Directorate |
juillet 2006 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Canadian Food Inspection Agency
Minister of Agriculture and Agri-food Canada, Minister's Office |
septembre 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament |
septembre 2001 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Policy Intern
Department of Foreign Affairs and International Trade, Canadian Mission to the Organization of American States (OAS) |
septembre 1999 à décembre 1999 | Pas une charge désignée |