Promote an understanding of the Canadian banking industry, work with others to ensure the legal and regulatory framework governing banks operates in an effecient and effective manner, and help in the development of industry standards.
Neil Parmenter, President and Chief Executive Officer
Adresse :
199 Bay Street
Commerce Court West
Toronto, ON M5L 1G2
Canada
Numéro de téléphone :
416-362-6092
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Bankers Association/Association des Banquiers Canadiens | 2024-04-02 | actuel |
Canadian Bankers Association/Association des Banquiers Canadiens | 2008-07-25 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Ostler | 2022-02-28 | Actuel |
Angelina Mason | 2021-12-23 | 2022-02-28 |
Neil Parmenter | 2017-05-01 | 2021-12-23 |
Terry Campbell | 2011-03-01 | 2017-05-01 |
Nancy Hughes Anthony | 2007-05-30 | 2011-03-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Officer
Public Safety Canada, Public Affairs and Communications |
janvier 2010 à février 2010 | Pas une charge désignée |
Ministerial Communications Liaison
Public Safety Canada, Public Affairs and Communications |
mai 2008 à août 2008 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Advisor
House of Commons, House of Commons |
novembre 2015 à mars 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
mars 2003 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Director of Communications and Senior Policy Advisor
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
juin 2000 à mars 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Transport Canada, Office of the Minister of Transport |
juin 1997 à juin 2000 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
House of Commons, Office of the Honourable David Collenette, M.P. |
octobre 1996 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
National Defense, Office of the Minister of National Defence |
janvier 1996 à octobre 1996 | Pas une charge désignée |
Contact Collections Officer
Revenue Canada, North York District Office |
juillet 1993 à décembre 1995 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Office of the Senator Catherin Callbeck, Senate of Canada |
octobre 2012 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Student
Office of Senator Eggleton, Senate of Canada |
septembre 2011 à mars 2012 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of Senator Eggleton, Senate of Canada |
mai 2011 à août 2011 | Pas une charge désignée |
Summer Student
Office of Senator Eggleton, Senate of Canada |
mai 2010 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Ops Support Manager
Canadian Security Intelligence Service, Data Management and Exploitation |
juillet 2016 à juillet 2019 | Pas une charge désignée |
Operations Manager
Canadian Security Intelligence Service, Scientific and Technical Services |
juillet 2015 à juin 2016 | Pas une charge désignée |
Student, National Security Programme
Canadian Security Intelligence Service (Secondment to the Department of National Defence), Canadian Forces College |
août 2014 à juin 2015 | Pas une charge désignée |
Operations Manager
Canadian Security Intelligence Service, Counter Terrorism Branch |
août 2011 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Chief, Immigration Screening
Canadian Security Intelligence Service, Security Screening Branch |
août 2008 à juillet 2011 | Pas une charge désignée |
Military Intelligence Officer (Reserve)
Canadian Forces, Land Forces Central Area Headquarter / 2 Intelligence Company |
août 1994 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |
Intelligence Officer / Supervisor / Chief
Canadian Security Intelligence Service, Toronto Region |
janvier 1994 à juillet 2008 | Pas une charge désignée |
Intelligence Officer
Canadian Security Intelligence Service, Counter Terrorism, HQ |
janvier 1991 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Military Intelligence Officer (Reserve)
Canadian Forces, Central Area Headquarter |
1990 à janvier 1991 | Pas une charge désignée |
Infantry Officer – Reserve Entry Scheme Officer Program
Canadian Forces, The Toronto Scottish Regiment |
1983 à 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Strategic Planning and Performance Measurement
Office of the Superintendent of Financial Institutions, Office of the Superintendent of Financial Institutions |
juin 2004 à novembre 2007 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Analyst
Treasury Board Secretariat, Corporate Governance Directorate |
juillet 2006 à septembre 2006 | Pas une charge désignée |
Special Assistant - Canadian Food Inspection Agency
Minister of Agriculture and Agri-food Canada, Minister's Office |
septembre 2005 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament |
septembre 2001 à août 2004 | Pas une charge désignée |
Policy Intern
Department of Foreign Affairs and International Trade, Canadian Mission to the Organization of American States (OAS) |
septembre 1999 à décembre 1999 | Pas une charge désignée |