The Canadian Agri-Food Trade Alliance is an independent, industry funded organization, made up of a broad cross section of Canada's agri-food sector. CAFTA's mission is to advocate the liberalization of global agri-food markets and support a more open and fair international trading environment for agri-food.
Michael Harvey, EXECUTIVE DIRECTOR
Adresse :
350 Sparks Street
Suite 1101
Ottawa, ON K1R 7S8
Canada
Numéro de téléphone :
613-850-0891
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Agri-Food Trade Alliance/Alliance Canadienne du Commerce Agroalimentaire | 2024-05-07 | actuel |
Canadian Agri-Food Trade Alliance/Alliance Canadienne du Commerce Agroalimentaire | 2014-07-01 | 2024-05-07 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Harvey | 2023-07-24 | Actuel |
Claire Citeau | 2014-07-01 | 2023-05-16 |
KEITH LANCASTLE | 2007-06-19 | 2008-05-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyst
Privy Council Office, Foreign and Defence Policy Secretariat |
septembre 2011 à mai 2012 | Pas une charge désignée |
Foreign Service Officer
Global Affairs Canada, Global Affairs Canada |
juillet 1996 à septembre 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Analyst
Privy Council Office, Foreign and Defence Policy Secretariat |
septembre 2011 à mai 2012 | Pas une charge désignée |
Foreign Service Officer
Global Affairs Canada, Global Affairs Canada |
juillet 1996 à septembre 2011 | Pas une charge désignée |