McMaster University's purpose is the discovery, communication and preservation of knowledge. In our teaching, research and scholarship, we are committed to creativity, innovation and excellence. McMaster's main campus in Hamilton, Ontario, supports more than 6,500 faculty and staff who serve 18,500 full-time undergraduate students, 3,000 graduate students. More than 120,000 alumni located around the world have earned their degrees from McMaster.
Patrick Deane, President & Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2010-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 9 726 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 12 152 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 55 565 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 27 048 000,00 $ | Oui |
Health Canada | 434 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 19 234 000,00 $ | Oui |
Other Provincial | 254 000,00 $ | Oui |
Province of Ontario | 320 304 000,00 $ | Oui |
Social Sciences and Humanities Research | 6 290 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1280 Main Street West
Gilmour Hall - Room 238
Hamilton, ON L8S 4L8
Canada
Numéro de téléphone :
905-525-9140
Poste
24340
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
McMaster University | 2024-05-14 | actuel |
McMaster University | 2008-08-15 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
David Farrar | 2019-07-01 | Actuel |
Patrick Deane | 2010-07-01 | 2019-07-01 |
Peter George | 2007-07-18 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Manager
Environment Canada, Acid Rain Office |
1984 à 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Ministry of Public Works and Supply Services, Public Works and Supply Services |
1982 à 1984 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Ministry of National Defense, National Defense |
1980 à 1982 | Pas une charge désignée |
Research Assistant
various MPs, Gus MacFarlane MP, Hamilton Mountain, Jim Schroder, MP, Guelph, Jesse Flis, MP |
1979 à 1980 | Pas une charge désignée |