Objets | Détails | Catégories |
---|---|---|
Affaires autochtones, Budget, Climat, Défense, Développement économique, Éducation, Emploi et formation, Énergie, Environnement, Santé, Logement, Immigration, Infrastructure, Propriété intellectuelle, Sécurité nationale/sécurité, Ressources naturelles, Développement régional, Recherche et développement, Sciences et technologies
|
Budget - promotion of increased funding of research and academic pursuites
|
Subvention, Contribution ou autre avantage financier
|
Santé, Infrastructure, Recherche et développement, Sciences et technologies
|
Centres of Excellence - promotion of increased funding for establishment of Centres of Excellence in research
|
Subvention, Contribution ou autre avantage financier, Politique ou Programme
|
Infrastructure, Recherche et développement, Sciences et technologies
|
Federal Research Granting Councils and agencies funding of research, academic pursuits, and publication or dissemination
|
Subvention, Contribution ou autre avantage financier, Politique ou Programme
|
Santé, Infrastructure, Recherche et développement, Sciences et technologies
|
Increased support for commercialization of university research results
|
Politique ou Programme, Subvention, Contribution ou autre avantage financier
|
Infrastructure, Recherche et développement, Sciences et technologies
|
Indirect Costs Program - support for enhanced provisions
|
Subvention, Contribution ou autre avantage financier, Politique ou Programme
|
Santé, Infrastructure, Recherche et développement, Sciences et technologies
|
Science & Technology Strategy - promotion of enhanced measures to increase research in science and technology
|
Politique ou Programme
|
McMaster University's purpose is the discovery, communication and preservation of knowledge. In our teaching, research and scholarship, we are committed to creativity, innovation and excellence. McMaster's main campus in Hamilton, Ontario, supports more than 6,500 faculty and staff who serve 18,500 full-time undergraduate students, 3,000 graduate students. More than 120,000 alumni located around the world have earned their degrees from McMaster.
David Farrar, President & Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 10 528 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 5 610 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 28 847 000,00 $ | Oui |
Fondation canadienne pour l'innovation | 22 172 000,00 $ | Oui |
Foreign | 4 268 000,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 109 969 000,00 $ | Oui |
Municipal | 151 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 53 379 000,00 $ | Oui |
Other Provincial | 199 000,00 $ | Oui |
Province of Ontario | 355 821 000,00 $ | Oui |
Santé Canada (SC) | 1 576 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1280 Main Street West
Gilmour Hall - Room 238
Hamilton, ON L8S 4L8
Canada
Numéro de téléphone :
905-525-9140
Poste
24340
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
McMaster University | 2024-05-14 | actuel |
McMaster University | 2008-08-15 | 2024-05-14 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
David Farrar | 2019-07-01 | Actuel |
Patrick Deane | 2010-07-01 | 2019-07-01 |
Peter George | 2007-07-18 | 2010-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Constituency Manager
MP's Office, Filomena Tassi MP office |
juillet 2019 à janvier 2021 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Minister's office, Minister responsible for Seniors, ESDC |
août 2018 à juillet 2019 | juillet 9, 2019 |
Legislative Assistant
MP's office, Filomena Tassi MP office |
novembre 2016 à août 2018 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Constituency Manager
MP's Office, Filomena Tassi MP office |
juillet 2019 à janvier 2021 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Minister's office, Minister responsible for Seniors, ESDC |
août 2018 à juillet 2019 | juillet 9, 2019 |
Legislative Assistant
MP's office, Filomena Tassi MP office |
novembre 2016 à août 2018 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Issues Management
Health Canada, Minister's Office |
décembre 2014 à novembre 2015 | novembre 2, 2015 |
Senior Advisor, Parliamentary Affairs
Health Canada, Minister's Office |
juin 2013 à novembre 2014 | novembre 1, 2014 |
Parliamentary Secretary Assistant
Human Resources and Social Development Canada, Minister's Office |
octobre 2011 à juin 2013 | juin 1, 2013 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President
Canada Food Inspection Agency, President |
août 2013 à octobre 2016 | octobre 28, 2016 |
President
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario, President |
août 2009 à août 2013 | août 1, 2013 |
Assistant Deputy Minister
Agriculture and Agri-Food Canada, Research, Agriculture and Agri-Food Canada |
avril 2003 à août 2005 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Researcher, Writer, Editor
HRDC, Labour Market Services |
juin 1996 à août 1996 | Pas une charge désignée |
Researcher, Writer, Editor
HRDC, Labour Market Services |
juin 1995 à août 1995 | Pas une charge désignée |