NON-PROFIT ASSOCIATION REPRESENTING CANADIAN COMPANIES INVOLVED IN THE REFINING, DISTRIBUTING &/OR MARKETING OF TRANSPORATION FUELS. CONDUCTS RESEARCH TO DEVELOP INDUSTRY POLICY ON HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENTAL AND BUSINESS ISSUES. ACTIVITIES INCLUDE: ESTABLISHING ENVIRONMENTAL POLICIES; DEVELOPING GUIDELINES FOR THE SAFE HANDLING OF PETROLEUM PRODUCTS; PROVIDING INFORMATION ON INDUSTRY ACTIVITIES TO THE PUBLIC; AND DEVELOPING WORKING RELATIONSHIPS WITH GOVERNMENT AND PUBLIC INTEREST GROUPS TO ADDRESS ISSUES OF COMMON CONCERN.
Bob Larocque, President and CEO
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 270 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1000 - 275 SLATER STREET
OTTAWA, ON K1P 5H9
Canada
Numéro de téléphone :
613-232-3709
Poste
201
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Fuels Association/Association canadienne des carburants | 2024-05-01 | actuel |
Canadian Fuels Association/Association canadienne des carburants | 2012-10-02 | 2024-05-01 |
Canadian Petroleum Products Institute/Institut canadien des produits pétroliers | 2008-09-04 | 2012-10-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Bob Larocque | 2020-09-08 | Actuel |
Peter Boag | 2007-08-02 | 2020-09-08 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief of Staff
Department of Finance, Minister of State |
juin 1997 à mai 1998 | Pas une charge désignée |
Special Assistant to the Minister
Industry Canada, Minister's Office |
avril 1994 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant to the Chair
House of Commons, Finance Committee |
novembre 1993 à avril 1994 | Pas une charge désignée |