Advocate on behalf of persons affected by mental illness and to promote good mental health
Peter Coleridge, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
City of Ottawa | 2 000,00 $ | Non |
Adresse :
180 Dundas Street West
Toronto, ON M5G 1Z8
Canada
Numéro de téléphone :
613-745-7750
Poste
221
Numéro de fax :
613-745-5522
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Mental Health Association | 2024-05-31 | actuel |
Canadian Mental Health Association | 2013-03-15 | 2024-05-31 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Margaret Eaton | 2020-07-01 | Actuel |
Patrick Smith | 2016-09-01 | 2019-02-16 |
Peter Coleridge | 2013-03-15 | 2015-12-02 |
Taylor Alexander | 2007-09-06 | 2008-04-24 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor and Special Assistant
Citizenship and Immigration Canada, Office of the Minister |
janvier 2005 à mars 2005 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Human Resources and Skills Development Canada, Office of the Minister |
janvier 2004 à janvier 2005 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
Human Resources Development Canada, Office of the Minister |
septembre 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Senior Advisor
Human Resources Development Canada, Corporate Affairs |
septembre 2001 à septembre 2002 | Pas une charge désignée |
Advisor
Atlantic Canada Opportunities Agency, Advocacy and Cabinet Affairs |
novembre 2000 à août 2001 | Pas une charge désignée |