Nombre total de rapports de communication : 222
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Founded in 1984, Renewable Industries Canada (RICanada), formerly Canadian Renewable Fuels Association (CRFA), is a non-profit organization with a mission to promote the use of value added products made from renewable resources through consumer awareness and government liaison activities.
Andrea Kent, President
Adresse :
Suite 450
55 Murray Street
Ottawa, ON K1N 5M3
Canada
Numéro de téléphone :
613-594-5528
Poste
221
Numéro de fax :
613-594-3076
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Renewable Industries Canada/Industries Renouvelables Canada | 2016-05-30 | 2018-09-25 |
Canadian Renewable Fuels Association/Association canadienne des carburants renouvelables | 2008-07-31 | 2016-05-30 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Alison Matthews | 2017-05-01 | 2018-09-25 |
William Meyer | 2017-02-01 | 2017-05-01 |
Andrea Kent | 2014-10-29 | 2017-02-01 |
Scott Thurlow | 2012-02-04 | 2014-10-29 |
Timothy Haig | 2011-07-07 | 2012-02-04 |
Gordon Quaiattini | 2007-11-22 | 2011-07-07 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs and Issues Management
Department of Public Safety, Minister's Office |
janvier 2010 à mai 2011 | mai 25, 2011 |
Director of Parliamentary Affairs
Treasury Board Secretariat, Office of the President of the Treasury Board |
juin 2009 à janvier 2010 | janvier 19, 2010 |
Director of Communications
Canada Revenue Agency, Minister's Office |
octobre 2008 à juin 2009 | juin 1, 2009 |
Director of Policy
Department of Labour, Minister's Office |
septembre 2007 à octobre 2008 | octobre 30, 2008 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Parliamentary Affairs and Issues Management
Department of Public Safety, Minister's Office |
janvier 2010 à mai 2011 | mai 25, 2011 |
Director of Parliamentary Affairs
Treasury Board Secretariat, Office of the President of the Treasury Board |
juin 2009 à janvier 2010 | janvier 19, 2010 |
Director of Communications
Canada Revenue Agency, Minister's Office |
octobre 2008 à juin 2009 | juin 1, 2009 |
Director of Policy
Department of Labour, Minister's Office |
septembre 2007 à octobre 2008 | octobre 30, 2008 |