Colleges and Institutes Canada (CICan) is the national and international voice of Canada's post-secondary colleges, institutes of technology, university-colleges,cégeps and polytechnics. A membership-based organization, CICan acts as a forum and advocate for 131 institutions, representing their interests to government and industry.
Denise Amyot, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 17 525 905,00 $ | Oui |
Anciens Combattants Canada (ACC) | 69 363,00 $ | Oui |
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 32 670 238,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 2 799 024,00 $ | Oui |
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) | 1 849 720,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 2 902 668,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 1 930 100,00 $ | Oui |
Adresse :
1 Rideau Street
Suite 701
Ottawa, ON K1N 8S7
Canada
Numéro de téléphone :
613-746-2222
Poste
6492
Numéro de fax :
613-746-6721
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Colleges and Institutes Canada/Collèges et instituts Canada | 2024-05-01 | actuel |
Colleges and Institutes Canada/Collèges et instituts Canada | 2014-05-27 | 2024-05-01 |
Association of Canadian Community Colleges/Association des collèges communautaires du Canada | 2008-08-29 | 2014-05-27 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Pari Johnston | 2023-12-04 | Actuel |
Denise Amyot | 2013-06-04 | 2023-12-04 |
James Knight | 2008-01-17 | 2013-06-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Second Secretary
Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Development Cooperation |
septembre 2012 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Senior Analyst
Canadian International Development Agency, Southern Africa Division |
janvier 2008 à août 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Coordinator
Library of Parliament, Teachers' Institute on Parliamentary Democracy, Parliamentary Public Programs |
juin 2000 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Second Secretary
Foreign Affairs, Trade and Development Canada, Development Cooperation |
septembre 2012 à juillet 2014 | Pas une charge désignée |
Senior Analyst
Canadian International Development Agency, Southern Africa Division |
janvier 2008 à août 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
President and CEO
Crown Corporation, Canada Science and Technology Museums Corporation |
janvier 2009 à mai 2013 | Pas une charge désignée |
Senior Vice-President
Canadian Public Service Agency, Leadership and Talent Management |
janvier 2007 à janvier 2009 | janvier 4, 2009 |
Assistant Deputy Minister
Human Resources & Social Development Canada, Public Affairs and Ministerial Services |
mars 2006 à décembre 2006 | Pas une charge désignée |
Assistant Deputy Minister
Human Resources & Social Development Canada, Corporate Management and Public Affairs |
mars 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Director General
Natural Resources Canada, Communications |
novembre 2000 à février 2004 | Pas une charge désignée |
Director General
Public Service Commission, Recruitment Programs |
août 2000 à novembre 2001 | Pas une charge désignée |
Associate Director General
Human Resources Development Canada, Labour Market |
janvier 1998 à juillet 2000 | Pas une charge désignée |
Regional Director
Indian & Northern Affairs, Funding Services-Quebec Region |
novembre 1995 à décembre 1997 | Pas une charge désignée |
Chief, Policy, Film and Video
Canadian Heritage, Cultural Industries Branch |
avril 1995 à octobre 1995 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations/Manager of Policy
Canadian Heritage, Race Relations |
août 1994 à mars 1995 | Pas une charge désignée |
A/Director-Policy and Strategies
Solicitor General, National Parole Board |
janvier 1994 à juillet 1994 | Pas une charge désignée |
Chief of Operations/Manager of Policy
Canadian Heritage, Race Relations |
mars 1990 à décembre 1993 | Pas une charge désignée |
Assistant Director
Department of National Defence, Dependant Education |
avril 1987 à mars 1990 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Analyst and Program Officer
Official Languages, Secretary of State |
décembre 1984 à avril 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Officer
Employment and Social Development Canada (ESDC), Learning Branch, Canada Student Financial Assistance Program |
juin 2020 à septembre 2021 | Pas une charge désignée |