THE AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION OF CANADA (AIAC) IS AN INDUSTRY ASSOCIATION REPRESENTING IN EXCESS OF 400 LARGE, MEDIUM AND SMALL CANADIAN ENTERPRISES THAT GENERATED MORE THAN 82,000 HIGH TECH JOBS AND REVENUES IN EXCESS OF $22BILLION IN 2007. THE ASSOCIATION IS THE VOICE OF CANADA'S AEROSPACE INDUSTRY. AIAC ON BEHALF OF ITS MEMBERS UNDERTAKES ADVOCACY, EXPORT PROMOTION AND EVENT PLANNING ACTIVITIES.
CLAUDE LAJEUNESSE, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2009-08-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires étrangères et Commerce international Canada (MAECIC) | 10 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1200 - 60 QUEEN STREET
OTTAWA, ON K1P 5Y7
Canada
Numéro de téléphone :
613-232-4297
Numéro de fax :
613-232-1142
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Aerospace Industries Association of Canada/Association des Industries Aérospatiales du Canada | 2024-05-02 | actuel |
Aerospace Industries Association of Canada/Association des Industries Aérospatiales du Canada | 2008-12-11 | 2024-05-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Mueller | 2021-02-01 | Actuel |
James Quick | 2011-06-23 | 2021-02-01 |
CLAUDE LAJEUNESSE | 2008-01-17 | 2011-06-23 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Board Member
Atomic Energy of Canada Limited, Board of Directors |
2005 à 2008 | Pas une charge désignée |
Director
Natural Science & Engineering Research Council of Canada, Targeted Research |
1984 à 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Officer
Office of the Secretary to the Governor General, Policy and Planning Division |
avril 2003 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Natural Resources Canada, International Energy Division, Energy Policy Branch |
octobre 2002 à avril 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Outreach
Leader of the Opposition, Office of the Leader of the Opposition |
août 2006 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Industry Canada, Office of the Minister |
septembre 2004 à novembre 2005 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Canadian International Development Agency, Office of the Minister |
février 1996 à septembre 1998 | Pas une charge désignée |
Special Advisor, Quebec Region
Public Works and Government Services, Office of the Minister |
avril 1995 à février 1996 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Human Resources Development Canada, Office of the Minister |
septembre 1990 à juin 1998 | Pas une charge désignée |