THE AEROSPACE INDUSTRIES ASSOCIATION OF CANADA (AIAC) IS AN INDUSTRY ASSOCIATION REPRESENTING IN EXCESS OF 400 LARGE, MEDIUM AND SMALL CANADIAN ENTERPRISES THAT GENERATED MORE THAN 82,000 HIGH TECH JOBS AND REVENUES IN EXCESS OF $22BILLION IN 2007. THE ASSOCIATION IS THE VOICE OF CANADA'S AEROSPACE INDUSTRY. AIAC ON BEHALF OF ITS MEMBERS UNDERTAKES ADVOCACY, EXPORT PROMOTION AND EVENT PLANNING ACTIVITIES.
James Quick, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2015-08-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Affaires mondiales Canada (AMC) | 69 222,00 $ | Oui |
Banque de développement du Canada (BDC) | 10 000,00 $ | Oui |
Corporation commerciale canadienne (CCC) | 20 000,00 $ | Oui |
Défense nationale (MDN) | 17 295,00 $ | Oui |
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) | 240 034,00 $ | Oui |
Exportation et développement Canada (EDC) | 5 000,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 265 918,00 $ | Oui |
Adresse :
255 Albert Street
Suite 703
OTTAWA, ON k1p 6a9
Canada
Numéro de téléphone :
613-232-4297
Numéro de fax :
613-232-1142
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Aerospace Industries Association of Canada/Association des Industries Aérospatiales du Canada | 2024-05-02 | actuel |
Aerospace Industries Association of Canada/Association des Industries Aérospatiales du Canada | 2008-12-11 | 2024-05-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Mueller | 2021-02-01 | Actuel |
James Quick | 2011-06-23 | 2021-02-01 |
CLAUDE LAJEUNESSE | 2008-01-17 | 2011-06-23 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant to the Minister
Treasury Board of Canada, Office of the President of the Treasury Board |
mai 2011 à juin 2011 | juin 30, 2011 |
Executive Assistant to the Minister
Industry Canada, Office of the Minister |
novembre 2008 à mars 2011 | mars 31, 2011 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant to the Minister
Treasury Board of Canada, Office of the President of the Treasury Board |
mai 2011 à juin 2011 | juin 30, 2011 |
Executive Assistant to the Minister
Industry Canada, Office of the Minister |
novembre 2008 à mars 2011 | mars 31, 2011 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member - Advisory Council
Aerospace Review, N/A |
février 2012 Note 3 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
External Affairs, Minister's Office |
1995 à novembre 1995 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Communications, Minister's Office |
1993 à 1995 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Federal Provincial Relations Office, Constitutional Affairs |
1990 à 1990 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Industry Canada, Minister's Office |
novembre 1989 à 1990 | Pas une charge désignée |