The Canola Council of Canada is a national, nonprofit association funded by stakeholders in the canola industry. Our mission is to enhance the industry's ability to profitably produce and supply seed, oil and meal products that offer superior value to customers throughout the world. Members include canola growers, crop input suppliers, grain handling companies, exporters, processors and food and feed manufacturers.
Patti Miller, President
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 5 198 120,00 $ | Oui |
Province of Manitoba | 17 000,00 $ | Non |
Adresse :
400-167 Lombard Avenue
Winnipeg, MB R3B 0T6
Canada
Numéro de téléphone :
204-982-2109
Numéro de fax :
204-942-1841
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canola Council of Canada | 2024-04-08 | actuel |
Canola Council of Canada | 2008-11-03 | 2024-04-08 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Chris Davison | 2023-07-31 | Actuel |
JIM EVERSON | 2017-05-23 | 2023-07-31 |
Brian Innes | 2017-02-10 | 2017-05-23 |
Patti Miller | 2012-05-03 | 2017-02-10 |
Cory McArthur | 2012-01-09 | 2012-05-03 |
JoAnne Buth | 2008-01-23 | 2012-01-09 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Director Operations, Acting Director General (A/EX03), Director General
Agriculture and Agri-Food Canada, Farm Income Programs Division |
septembre 2008 à avril 2012 | Pas une charge désignée |
Acting Executive Director, Grains and Oilseeds Market Analysis
Agriculture and Agri-Food Canada, Strategic Policy Branch |
octobre 2007 à septembre 2008 | Pas une charge désignée |
Director, Grains and Oilseeds and Agrifood Industry Emergency Preparedness
Agriculture and Agri-Food Canada, Strategic Policy Branch |
juillet 2006 à octobre 2007 | Pas une charge désignée |
Acting Director, Horticulture and Special Crops
Agriculture and Agri-Food Canada, Market and Industry Services Branch |
novembre 2005 à avril 2006 | Pas une charge désignée |
Assistant Director, Special Crops
Agriculture and Agri-Food Canada, Market and Industry Services Branch |
avril 2005 à juillet 2006 | Pas une charge désignée |
Assistant Director, New Foods and Technologies
Agriculture and Agri-Food Canada, Market and Industry Services Branch |
mars 2002 à mars 2005 | Pas une charge désignée |
Senior Market Development Officer
Agriculture and Agri-Food Canada, Market and Industry Services Branch |
septembre 2001 à mars 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Scientist, Cropping Systems Pathologist
Agriculture and Agri-Food Canada, Research Branch |
janvier 1997 à mai 1997 | Pas une charge désignée |