Nombre total de rapports de communication : 240
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Spectra Energy is one of North America’s premier pipeline and midstream companies. Based in Houston, Texas, with operations in seven provinces and twenty-six states, Spectra Energy and its predecessor companies have developed critically important pipelines and related infrastructure connecting supply sources to premium markets for more than a century.
Mark Fiedorek, President, Spectra Energy Transmission West
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 4 422 142,16 $ | Non |
Adresse :
Suite 2600
425 - 1st Street SW
Calgary, AB T2P 3L8
Canada
Numéro de téléphone :
403-699-1685
Numéro de fax :
403-699-1550
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Westcoast Energy Inc., dba Spectra Energy Transmission | 2008-08-15 | 2017-07-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Mark Fiedorek | 2013-01-01 | 2017-07-16 |
Douglas Bloom | 2008-01-24 | 2013-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Office of Bob Mills, MP |
janvier 2001 à février 2002 | Pas une charge désignée |