Nombre total de rapports de communication : 153
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The Entertainment Software Association of Canada (ESAC) is the trade association for developers, publishers and distributors of video games in Canada.
Jayson Hilchie, President & CEO
Adresse :
130 Spadina Ave.
Ste 408
Toronto, ON M5V 2L4
Canada
Numéro de téléphone :
416-620-7171
Poste
249
Numéro de fax :
416-620-7085
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Entertainment Software Association of Canada/Association Canadienne du Logiciel de Divertissement | 2024-08-16 | actuel |
Entertainment Software Association of Canada/Association Canadienne du Logiciel de Divertissement | 2008-08-08 | 2024-08-16 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jayson Hilchie | 2012-09-24 | Actuel |
Jason Kee | 2012-06-02 | 2012-09-24 |
Danielle LaBossiere Parr | 2009-05-08 | 2012-06-02 |
Jason Kee | 2008-01-25 | 2009-05-08 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Department of Canadian Heritage, Minister of Canadian Heritage's Office |
juin 2001 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Department of Canadian Heritage, Minister of Canadian Heritage's Office |
juin 2001 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |