Imperial Oil is one of Canada’s largest corporations and a leading member of the country’s petroleum industry. The company is a major producer of crude oil and natural gas, Canada’s largest petroleum refiner, a key petrochemical producer and a leading marketer with coast-to-coast supply and retail service station networks.
Richard Kruger, Chairman, president and CEO
Adresse :
505 Quarry Park Blvd. SE
Calgary, AB T2C 5N1
Canada
Numéro de téléphone :
800-567-3776
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Imperial Oil Limited | 2024-04-01 | actuel |
Imperial Oil Limited | 2008-07-15 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Brad Corson | 2020-01-01 | Actuel |
Richard Kruger | 2013-04-01 | 2020-01-01 |
Bruce March | 2008-04-09 | 2013-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications and Issues Management
Government House Leader, Minister's Office |
août 2010 à décembre 2010 | décembre 31, 2010 |
Director of Issues Management and Parliamentary Affairs
Transport Canada, Minister's Office |
octobre 2009 à août 2010 | Pas une charge désignée |
Deputy Director Issues Management
Prime Minister's Office, Prime Minister's Office |
avril 2008 à octobre 2009 | octobre 1, 2009 |
Senior Special Assistant Parliamentary Affairs
Environment Canada, Minister's Office |
janvier 2007 à avril 2008 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Secretary Assistant
Treasury Board Secretariat, Minister's Office |
février 2006 à janvier 2007 | Pas une charge désignée |