Administrator of the Ontario Teachers' Pension Plan and manager of its pension fund.
Ronald Mock, President & Chief Executive Officer
Adresse :
5650 Yonge Street
Toronto, ON M2M 4H5
Canada
Numéro de téléphone :
416-228-5900
Ontario Teachers' Pension Plan Board n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Ontario Teachers' Pension Plan Board | 2024-04-29 | actuel |
Ontario Teachers' Pension Plan Board | 2008-08-15 | 2024-04-29 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Andrew Jonathan Mark Taylor | 2020-01-01 | Actuel |
Ronald Mock | 2014-01-01 | 2020-01-01 |
James Leech | 2008-05-15 | 2014-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Advisor
DFAIT, Office of the Minister for International Trade |
janvier 2001 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |
Special Advisor
Department of foreign Affairs and International Trade, Office of the Minister for International Trade |
janvier 2001 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |