DUCKS UNLIMITED CANADA IS A CANADIAN OWNED AND REGISTERED CHARITABLE ORGANIZATION. IN 1937, DU CANADA WAS INCORPORATED UNDER THE CANADA CORPORATION ACT PART II AS A PRIVATE, NON-PROFIT CONSERVATION ORGANIZATION. DU CANADA'S MISSION IS TO CONSERVE WETLANDS AND ASSOCIATED HABITATS FOR THE BENEFIT OF NORTH AMERICA'S WATERFOWL, WHICH IN TURN PROVIDE HEALTHY ENVIRONMENTS FOR WILDLIFE AND PEOPLE. DU CANADA IS GOVERNED BY A VOLUNTEER BOARD OF DIRECTORS, NUMBERING ABOUT 75 MEMBERS, WHO SERVE IN A POLICY SETTING AND ADVISORY CAPACITY.
Greg Siekaniec, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) | 10 000,00 $ | Oui |
Canadian Wildlife Service (CWS) / Environment Canada | 988 224,01 $ | Oui |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 35 189,00 $ | Oui |
Adresse :
1 Mallard Bay
P.O. Box 1160
STONEWALL, MB R0C 2Z0
Canada
Numéro de téléphone :
204-467-3205
Numéro de fax :
204-467-9426
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
DUCKS UNLIMITED CANADA | 2024-04-01 | actuel |
DUCKS UNLIMITED CANADA | 2008-08-19 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Nadler | 2023-02-15 | Actuel |
Brian Gray | 2022-07-04 | 2023-02-15 |
Larry Kaumeyer | 2021-10-04 | 2022-07-04 |
Karla Guyn | 2016-08-01 | 2021-10-04 |
Greg Siekaniec | 2012-07-02 | 2016-08-01 |
Jamie Fortune | 2011-11-03 | 2012-07-02 |
Jeff Nelson | 2008-04-25 | 2011-11-03 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Secretary of State, Science Research and Development (Western Economic Diversification) |
1996 à 1997 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant - House of Commons 1993 to 1996
House of Commons, House of Commons |
1993 à 1996 | Pas une charge désignée |