Queen's University is one of Canada'a leading universities, with an international reputation for scholarship, research, social purpose, spirit and diversity
Daniel Woolf, Principal and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 8 780 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation | 19 612 000,00 $ | Oui |
Canadian Institutes of Health Research | 16 198 000,00 $ | Oui |
Federal Government | 23 506 000,00 $ | Oui |
Foreign Governments | 7 089 000,00 $ | Oui |
Health Canada | 57 000,00 $ | Oui |
Kingston Municipal Government | 169 000,00 $ | Oui |
Natural Sciences and Engineering Research Council | 30 900 000,00 $ | Oui |
Ontario Provincial Government | 232 113 000,00 $ | Oui |
Other Provinces | 54 000,00 $ | Oui |
Social Sciences and Humanities Research Council | 7 873 000,00 $ | Oui |
Adresse :
Richardson Hall, 74 University Ave.,
Kingston, ON K7L 3N6
Canada
Numéro de téléphone :
613-533-2201
Numéro de fax :
613-533-6838
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Queen's University | 2024-04-01 | actuel |
Queen's University | 2008-08-15 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Patrick Deane | 2019-07-01 | Actuel |
Daniel Woolf | 2009-09-01 | 2019-07-01 |
Thomas Williams | 2008-05-30 | 2009-09-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Psychologist PS3
Public Service Commission, Personnel Psychology Centre |
juillet 1986 à juin 1987 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Research Officer
Atomic Energy Canada, Chalk River, Ontario |
août 1980 à août 1982 | Pas une charge désignée |
Associate Research Officer
Atomic Energy of Canada, Chalk River, Ontario |
août 1975 à août 1980 | Pas une charge désignée |
Assistant Research Officer
Atomic Energy Canada, Chalk River, Ontario |
août 1970 à août 1975 | Pas une charge désignée |
Postdoctoral Fellow
Atomic Energy Canada, Chalk River, Ontario |
août 1969 à août 1970 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Naval Officer
Department of National Defence, Canadian Navy |
juillet 1994 à juillet 1998 | Pas une charge désignée |