RESULTS Canada is a grassroots citizen's advocacy organization committed to creating the political will to end extreme poverty and needless suffering around the world.
Christina Dendys, Executive Director
Adresse :
905-280 Albert Street
Ottawa, ON K1P 5G8
Canada
Numéro de téléphone :
613-562-9240
Numéro de fax :
613-241-4170
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
RESULTS Canada/RESULTATS Canada | 2024-04-15 | actuel |
RESULTS Canada/RESULTATS Canada | 2009-11-30 | 2024-04-15 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Christina Dendys | 2018-03-01 | Actuel |
Taryn Russell | 2017-04-01 | 2018-03-01 |
Lauren Dobson-Hughes | 2016-02-13 | 2017-04-01 |
Amy Bartlett | 2013-12-05 | 2016-02-13 |
Sabina Saini | 2013-04-16 | 2013-12-05 |
Jean-François Tardif | 2011-09-26 | 2013-04-16 |
Christina Dendys | 2008-06-11 | 2011-06-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Affairs Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, Parliamentary Affairs |
janvier 2012 à septembre 2014 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst (Co-op Student)
Environment Canada, Stakeholder Relations and Northern Affairs |
septembre 2011 à décembre 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Affairs Officer
Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, Parliamentary Affairs |
janvier 2012 à septembre 2014 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst (Co-op Student)
Environment Canada, Stakeholder Relations and Northern Affairs |
septembre 2011 à décembre 2011 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Parliament of Canada, House of Commons |
1993 à 2020 | Pas une charge désignée |
Writer/Editor
Citizens' Forum on Canada's Future, -- |
janvier 1991 à juin 1991 | Pas une charge désignée |
Writer/Editor
Federal-Provincial Relations Office, -- |
1991 à 1993 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Policy Analyst
Office of the Commissioner of Lobbying of Canada, Registration, Policy and Public Affairs |
juillet 2022 à décembre 2022 | Pas une charge désignée |
Student (Policy Analyst)
Office of the Commissioner of Lobbying of Canada, Registration, Policy and Public Affairs |
avril 2022 à juin 2022 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Parliament of Canada, House of Commons |
janvier 2019 à août 2019 | Pas une charge désignée |