Nombre total de rapports de communication : 204
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
The Evangelical Fellowship of Canada is a national association of protestant evangelicals that purposes to encourage, co-ordinate and faciliate the advancement, teaching, demonstration and implementation of the Gospel of Jesus Christ by studying and promoting the application of an evangelical understanding of biblical principles to life and society, to communicate an understanding by evangelicals concerning the relevancy of faith to mattes of social responsibility, to promote respect for religious liberty for all. to reseach, to provide information.
David Guretzki, PRESIDENT
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2023-05-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Emploi et Développement social Canada (EDSC) | 7 621,00 $ | Non |
Patrimoine canadien (PCH) | 32 308,00 $ | Non |
Adresse :
10 Huntingdale Blvd
Scarborough, ON M1W 2S5
Canada
Numéro de téléphone :
905-479-5885
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
EVANGELICAL FELLOWSHIP OF CANADA | 2024-04-10 | actuel |
EVANGELICAL FELLOWSHIP OF CANADA | 2008-07-22 | 2024-04-10 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
David Guretzki | 2023-01-31 | Actuel |
BRUCE CLEMENGER | 2002-11-05 | 2023-01-31 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Office of the Minister of State, Social Development |
décembre 2014 à décembre 2015 | décembre 3, 2015 |
Policy Intern
Office of the Minister of State, Social Development |
avril 2014 à juin 2014 | juin 27, 2014 |