Nombre total de rapports de communication : 74
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Methanex is the world's largest supplier of methanol to major international markets in North America, Asia Pacific, Europe and Latin America.
Bruce Aitken, President & Chief Executive Officer (CEO)
Adresse :
1800 Waterfront Centre
200 Burrard Street
Vancouver, BC V6C 3M1
Canada
Numéro de téléphone :
604-661-2600
Numéro de fax :
604-661-2666
Methanex Corporation n'est pas une filiale d'une société mère.
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Methanex Corporation | 2024-04-02 | actuel |
Methanex Corporation | 2008-07-01 | 2024-04-02 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Rich Sumner | 2023-01-01 | Actuel |
John FLOREN | 2013-01-01 | 2023-01-01 |
Bruce Aitken | 2008-07-01 | 2013-01-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Officer
Indian and Northern Affairs, Public Intergovernmental Relations |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Advisor
Office of the Minister for International Trade, Department of Foreign Affairs and International Trade |
janvier 2001 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |
Special Advisor
Department of International Trade, Office of the Minister for International Trade |
janvier 2001 à juillet 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Tax Return Call-in Help Line Advisor
Canadian Revenue Agency, Tax Return Call-in Help Line |
janvier 1988 à avril 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Communications Officer / Acting Director of Communications
Justice Canada, Prairie Region (includes AB, SK, MB) |
2002 à 2006 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Research Officer
Indian and Northern Affairs, Public Intergovernmental Relations |
1985 à 1986 | Pas une charge désignée |