MANUFACTURE AND SALE OF AUTOMOBILES.
MANABU NISHIMAE, PRESIDENT AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Adresse :
715 MILNER AVENUE
TORONTO, ON M1B 2K8
Canada
Numéro de téléphone :
416-284-8110
Poste
3219
Numéro de fax :
416-286-1322
HONDA CANADA INC. ne possède aucune filiale qui pourrait être directement intéressée au résultat de l'engagement
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
HONDA CANADA INC. | 2024-04-01 | actuel |
HONDA CANADA INC. | 2008-04-01 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jean-Marc Leclerc | 2020-05-01 | Actuel |
Dave Gardner | 2017-04-01 | 2020-05-01 |
JERRY CHENKIN | 2013-04-01 | 2017-04-01 |
Takashi Sekiguchi | 2011-04-01 | 2013-04-01 |
MASAHIRO TAKEDAGAWA | 2010-04-01 | 2011-04-01 |
MANABU NISHIMAE | 2008-04-01 | 2010-04-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
DIRECTOR, eSERVICES
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, TRADE COMMISSIONER SERVICES |
septembre 2007 à octobre 2007 | Pas une charge désignée |
COUNSELLOR AND CONSUL
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, CANADIAN EMBASSY IN JAPAN |
septembre 2003 à septembre 2007 | Pas une charge désignée |
DEPUTY CHIEF INFORMATION OFFICER AND DIRECTOR
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, INFORMATION SYSTEMS DIVISION |
septembre 2000 à août 2003 | Pas une charge désignée |
DEPUTY DIRECTOR
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, JAPAN DIVISION |
septembre 1998 à août 2000 | Pas une charge désignée |
COUNSELLOR AND CONSUL
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, CANADIAN EMBASSY IN PORTUGAL |
septembre 1994 à août 1998 | Pas une charge désignée |
DEPUTY DIRECTOR
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, UNITED STATES DIVISION |
septembre 1990 à août 1994 | Pas une charge désignée |
DEPUTY DIRECTOR
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, CORPORATE MANAGEMENT DIVISION |
septembre 1989 à août 1990 | Pas une charge désignée |
COUNSELLOR
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, CANADIAN EMBASSY IN COLOMBIA |
septembre 1986 à avril 1989 | Pas une charge désignée |
DEPUTY DIRECTOR
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE, AGRIFOOD AND FISHERY DIVISION |
septembre 1984 à août 1986 | Pas une charge désignée |
SENIOR TRADE OFFICER
INDUSTRY, TRADE AND COMMERCE CANADA, EUROPE DIVISION |
septembre 1981 à août 1984 | Pas une charge désignée |
DESK OFFICER
FISHERIES AND OCEANS, EASTERN EUROPE DIVISION |
janvier 1977 à août 1981 | Pas une charge désignée |