Ecojustice, formerly Sierra Legal Defence Fund, is Canada’s leading non-profit organization of lawyers and scientists devoted to protecting the environment. Since 1990, we have helped hundreds of groups, coalitions and communities expose law-breakers, hold governments accountable and establish powerful legal precedents in defence of our air, water, wildlife and natural spaces.
Devon Page, Executive Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-10-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
BC Ministry of Advanced Education and Labour | 5 000,00 $ | Non |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 3 756,00 $ | Oui |
Adresse :
131 Water Street, Suite 214
Vancouver, BC V6B 4M3
Canada
Numéro de téléphone :
604-685-5618
Numéro de fax :
604-685-7813
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Ecojustice Canada | 2024-03-05 | actuel |
Ecojustice Canada | 2008-08-15 | 2024-03-05 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Tracy London | 2023-01-16 | Actuel |
Devon Page | 2008-08-15 | 2023-01-16 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Law Student
Department of Western Economic Diversification, Saskatoon |
mai 1994 à août 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Summer Student
Department of Justice, Edmonton |
mai 2003 à août 2003 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Junior Commission Counsel
Federal Cabinet, Cohen Commission |
novembre 2009 à décembre 2012 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legal Counsel
Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission, Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission |
septembre 2006 à mars 2007 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst
Environment Canada, International Policy and Communications Branch |
mai 2002 à septembre 2002 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Environment Canada, Office of the federal Minister |
octobre 1999 à janvier 2001 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Law Student
Department of Western Economic Diversification, Saskatoon |
mai 1994 à août 1994 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Legislation and Regulatory Affairs
Canadian Environmental Assessment Agency, Ottawa |
avril 1992 à avril 1995 | Pas une charge désignée |