The organization is a Canadian university. Brock University was founded in 1964. The University looks to the different levels of government to fund research, infrastructure and student needs.
Gervan Fearon, President and Vice-Chancellor
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2016-04-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Canada Research Chairs | 975 000,00 $ | Oui |
Canadian Foundation for Innovation (CFI) | 191 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) | 2 326 000,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 2 828 000,00 $ | Oui |
Foreign | 0,00 $ | Oui |
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) | 688 000,00 $ | Oui |
Other Federal | 1 850 000,00 $ | Oui |
Provincial | 94 269 000,00 $ | Oui |
Adresse :
1812 Sir Isaac Brock Way
St. Catharines, ON L2S 3A1
Canada
Numéro de téléphone :
905-688-5550
Poste
3333
Numéro de fax :
905-684-2277
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Brock University | 2024-04-01 | actuel |
Brock University | 2008-08-12 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Lesley Rigg | 2022-11-01 | Actuel |
Lynn Wells | 2021-07-01 | 2022-11-01 |
Gervan Fearon | 2017-08-01 | 2021-07-01 |
Tom Traves | 2016-10-01 | 2017-08-01 |
Brian Hutchings | 2016-09-01 | 2016-10-01 |
Jack Lightstone | 2008-08-12 | 2016-06-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
Member of Parliament, Parliament Hill Office |
avril 2006 à août 2008 | Pas une charge désignée |