World Wildlife Fund Canada (WWF-Canada) is a registered charity whose mission is to stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by: - conserving the world's biological diversity; - ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable; and - promoting the reduction of pollution and wasteful consumption.
Megan Leslie, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2020-06-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence du revenu du Canada (ARC) | 729 903,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 335 480,81 $ | Oui |
Government of New Brunswick | 9 150,00 $ | Non |
Government of Nova Scotia | 18 948,30 $ | Oui |
Parcs Canada (PC) | 3 701,30 $ | Non |
Pêches et Océans Canada (MPO) | 1 183 531,00 $ | Oui |
Transports Canada (TC) | 29 850,00 $ | Oui |
Adresse :
410 Adelaide Street West
Toronto, ON M5V 1S8
Canada
Numéro de téléphone :
416-489-8800
Numéro de fax :
416-489-8055
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
World Wildlife Fund Canada/Le fonds mondial pour la nature | 2024-04-01 | actuel |
World Wildlife Fund Canada/Le fonds mondial pour la nature | 2008-09-01 | 2024-04-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Megan Leslie | 2017-12-01 | Actuel |
David Miller | 2013-09-03 | 2017-12-01 |
Sara Oates | 2012-10-19 | 2013-09-03 |
Gerald Butts | 2008-09-01 | 2012-10-19 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member of Parliament for Halifax
House of Commons, Member of Parliament |
octobre 2008 à août 2015 | août 2, 2015 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy & Stakeholder Relations Advisor
Fisheries and Oceans Canada, Minister's Office |
décembre 2014 à août 2015 | août 4, 2015 |
Communications and Policy Advisor
Fisheries and Oceans Canada, Minister's Office |
juillet 2013 à décembre 2014 | décembre 4, 2014 |
Issues Management and Policy Advisor
Atlantic Canada Opportunities Agency, Minister's Office |
mai 2012 à juillet 2013 | juillet 4, 2013 |
Special Assistant, Parliamentary Affairs
Veteran Affairs Canada, Minister's Office |
juin 2011 à mai 2012 | mai 4, 2012 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Aquatic Science Biologist II
Fisheries and Oceans Canada, Arctic Aquatic Research Division |
février 2017 à octobre 2017 | Pas une charge désignée |
Research Associate – Stable isotope modeling
Fisheries and Oceans Canada, Aquatic Resources/Science Branch |
septembre 2016 à janvier 2017 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Member of Parliament for Halifax
House of Commons, Member of Parliament |
octobre 2008 à août 2015 | août 2, 2015 |