Nombre total de rapports de communication : 94
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
Food Banks Canada is a national charitable organization representing the food bank community across Canada. In 2016, Food Banks Canada acquired and shared more than 20 million pounds of donated food through its National Food Sharing System. The organization also conducts research, engages in public education and advocates for public policy change to address the root causes of hunger in Canada.
Chris Hatch, Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2018-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Patrimoine canadien (PCH) | 5 000,00 $ | Oui |
Adresse :
5090 Explorer Drive, Suite 203
Mississauga, ON L4W 4T9
Canada
Numéro de téléphone :
905-602-5234
Poste
222
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Food Banks Canada/Banques alimentaires Canada | 2024-04-18 | actuel |
Food Banks Canada/Banques alimentaires Canada | 2009-06-02 | 2024-04-18 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Kirstin Beardsley | 2022-02-01 | Actuel |
Chris Hatch | 2018-03-01 | 2021-11-16 |
Miriam Lowi-Young | 2017-09-04 | 2018-03-01 |
Katharine Schmidt | 2009-06-02 | 2017-09-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Policy Advisor
House of Commons, The Hon. Bob Rae, MP |
septembre 2009 à mai 2010 | Pas une charge désignée |
Senior Policy Advisor
Senate of Canada, Office of the Leader of the Opposition in the Senate |
novembre 2008 à septembre 2009 | septembre 8, 2009 |