The Canadian Telecommunications Association is a trade association representing the telecommunications industry in Canada.
ROBERT GHIZ, President & CEO
Adresse :
1100-180 Elgin Street
Ottawa, ON K2P 2K3
Canada
Numéro de téléphone :
902-394-1715
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Canadian Telecommunications Association/L’Association canadienne des télécommunications | 2024-04-01 | actuel |
Canadian Telecommunications Association/L’Association canadienne des télécommunications | 2023-05-04 | 2024-04-01 |
Canadian Wireless Telecommunications Association/Association canadienne des télécommunications sans fil | 2008-10-27 | 2023-05-04 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
ROBERT GHIZ | 2017-01-10 | Actuel |
Marc Choma | 2016-08-30 | 2017-01-10 |
Bernard Lord | 2008-10-27 | 2016-08-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Department of National Defence, Office of the Associate Minister of National Defence |
janvier 2015 à décembre 2015 | décembre 4, 2015 |
Press Secretary
Veterans Affairs Canada, Office of the Minister of Veteran Affairs |
juillet 2014 à janvier 2015 | janvier 13, 2015 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Department of National Defence, Office of the Associate Minister of National Defence |
janvier 2015 à décembre 2015 | décembre 4, 2015 |
Press Secretary
Veterans Affairs Canada, Office of the Minister of Veteran Affairs |
juillet 2014 à janvier 2015 | janvier 13, 2015 |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Advisor, Atlantic Canada
House of Co, Prime Minister's Office |
2001 à 2003 | Pas une charge désignée |
Parliamentary Assistant
House of Commons, Member of the Parliament for Hamilton East |
1997 à 1998 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Legislative Assistant
House of Commons, Member of Parliament for Richmond Hill |
mai 2010 à juillet 2011 | Pas une charge désignée |