Food & Consumer Products of Canada (FCPC) is the largest industry association in Canada representing the food and consumer products industry.
NANCY CROITORU, PRESIDENT & Chief Executive Officer
Adresse :
100 Sheppard Avenue East, Suite 600
Toronto, ON M2N 6N5
Canada
Numéro de téléphone :
416-510-8024
Numéro de fax :
416-510-8043
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Food, Health & Consumer Products of Canada/Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada | 2024-05-14 | actuel |
Food, Health & Consumer Products of Canada/Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada | 2020-09-01 | 2024-05-14 |
FOOD AND CONSUMER PRODUCTS OF CANADA/Produits alimentaires et de consommation du Canada | 2009-04-07 | 2020-09-01 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Michael Graydon | 2016-07-04 | Actuel |
NANCY CROITORU | 2003-11-04 | 2016-07-04 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director of Communications
Department of Infrasturcture and Communities, The Hon. John Godfrey's Office, Minister of State Infrastructure and Communities |
août 2004 à février 2006 | Pas une charge désignée |
Director of Commuications/Press Secretary
Department of Agricluture and Agri-Food, The Hon. Bob Speller's Office, Minister of Agriculture |
février 2004 à juillet 2004 | Pas une charge désignée |