The Association is non-profit. The objects of the Association are: 1. to advocate measures beneficial to annuitants and potential annuitants, with regard to their rights as annuitants, of the Public Service of Canada, the Canadian Forces, the Royal Canadian Mounted Police, the federally appointed judiciary and other federal agencies or bodies deemed appropriate by the Board; 2. to oppose measures inimical to said annuitants and potential annuitants; 3. to promote the general welfare of those persons to whom reference is made in 1.; 4. to inform and assist annuitants referred to in 1. with regard to their rights as annuitants; 5. to cooperate with other organizations in furtherance of mutual objectives; and 6. to promote and authorize the establishment of branches of the Association.
Sylvia Ceacero, Executive Director
Adresse :
1052 St. Laurent Blvd.
Ottawa, ON K1K 3B4
Canada
Numéro de téléphone :
613-745-2559
Poste
244
Numéro de fax :
613-745-5457
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
National Association of Federal Retirees/Association nationale des retraités fédéraux | 2024-03-15 | actuel |
National Association of Federal Retirees/Association nationale des retraités fédéraux | 2015-12-17 | 2024-03-15 |
Federal Superannuates National Association/Association nationale des retraités fédéraux | 2008-07-02 | 2015-12-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Anthony Pizzino | 2021-05-10 | Actuel |
Nikki Dignard | 2021-02-15 | 2021-05-10 |
Simon Coakeley | 2016-06-08 | 2021-02-15 |
Debbie Bernhardt | 2015-07-31 | 2016-06-08 |
Sylvia Ceacero | 2010-01-15 | 2015-07-31 |
Francis Bowkett | 2008-07-02 | 2010-01-15 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Treasury Board Secretariat, Human Resources Branch |
mars 1999 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Appeals and Controls (Canada Pension Plan and Old Age Security)
Department of National Health and Welfare, Income Security Programs Branch |
octobre 1989 à juin 1995 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst (Canada Pension Plan, Family Allowances and Old Age Security)
Department of National Health and Welfare, Income Security Programs Branch |
mars 1980 à octobre 1989 | Pas une charge désignée |
Administrative Assistant
Department of National Health and Welfare, Income Security Programs Branch |
août 1965 à mars 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Treasury Board Secretariat, Human Resources Branch |
mars 1999 à juin 2004 | Pas une charge désignée |
Director of Appeals and Controls (Canada Pension Plan and Old Age Security)
Department of National Health and Welfare, Income Security Programs Branch |
octobre 1989 à juin 1995 | Pas une charge désignée |
Policy Analyst (Canada Pension Plan, Family Allowances and Old Age Security)
Department of National Health and Welfare, Income Security Programs Branch |
mars 1980 à octobre 1989 | Pas une charge désignée |
Administrative Assistant
Department of National Health and Welfare, Income Security Programs Branch |
août 1965 à mars 1980 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Chief Actuary
Office of the Superintendent of Financial Institutions, Office of the Chief Actuary |
janvier 1992 à août 1998 | Pas une charge désignée |