Mitacs' programs focus on developing the next generation of Canadian researchers through skills enhancement workshops, technical training events, graduate and post-doctoral internships and math outreach activities. Through our graduate and post-doctoral internship programs, Mitacs has expanded its mandate to lead the country in the creation of internships in all industry sectors and academic disciplines. Mitacs helps businesses and organizations access advanced university expertise so that they can commercialize their R&D into products and services.
Arvind Gupta, CEO & Scientific Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2013-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) | 94 164,27 $ | Oui |
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 1 025 645,00 $ | Oui |
Industrie Canada | 5 000 000,00 $ | Oui |
Conseil national de recherches (CNRC) | 380 500,00 $ | Oui |
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) | 5 871 000,00 $ | Oui |
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) | 2 733 282,00 $ | Oui |
Adresse :
Suite 301, Technology Enterprise Facility
University of British Columbia, 6190 Agronomy Road
Vancouver, BC V6T 1Z3
Canada
Numéro de téléphone :
604-822-9189
Numéro de fax :
604-822-3689
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Mitacs Inc. | 2024-01-29 | actuel |
Mitacs Inc. | 2011-08-17 | 2024-01-29 |
MITACS | 2009-01-01 | 2011-08-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
John Hepburn | 2020-02-18 | Actuel |
Jennifer Wilkie | 2019-09-27 | 2020-02-18 |
Alejandro Adem | 2015-02-01 | 2019-09-27 |
Robert Annan | 2014-07-01 | 2015-02-01 |
Arvind Gupta | 2009-01-01 | 2014-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Advisor (BC) to the Leader of the Government in the Senate
The Senate of Canada, N/A |
mai 2005 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |