Mitacs' programs focus on developing the next generation of Canadian researchers through skills enhancement workshops, technical training events, graduate and post-doctoral internships and math outreach activities. Through our graduate and post-doctoral internship programs, Mitacs has expanded its mandate to lead the country in the creation of internships in all industry sectors and academic disciplines. Mitacs helps businesses and organizations access advanced university expertise so that they can commercialize their R&D into products and services.
John Hepburn, Chief Executive Officer and Scientific Director
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2019-03-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Diversification de l'économie de l'Ouest Canada (DEO) | 412 500,00 $ | Oui |
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) | 249 750,00 $ | Oui |
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) | 65 650 814,00 $ | Oui |
Ressources naturelles Canada (RNCan) | 732 680,00 $ | Oui |
Adresse :
Suite 301, Technology Enterprise Facility
University of British Columbia, 6190 Agronomy Road
Vancouver, BC V6T 1Z3
Canada
Numéro de téléphone :
604-822-9189
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Mitacs Inc. | 2024-01-29 | actuel |
Mitacs Inc. | 2011-08-17 | 2024-01-29 |
MITACS | 2009-01-01 | 2011-08-17 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
John Hepburn | 2020-02-18 | Actuel |
Jennifer Wilkie | 2019-09-27 | 2020-02-18 |
Alejandro Adem | 2015-02-01 | 2019-09-27 |
Robert Annan | 2014-07-01 | 2015-02-01 |
Arvind Gupta | 2009-01-01 | 2014-07-01 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Strategic Contributions
Innovation Science and Economic Development Canada, Science and Research Sector |
avril 2017 à septembre 2018 | Pas une charge désignée |
Director, Science Partnerships
Industry Canada, Science and Innovation Sector |
2012 à 2017 | Pas une charge désignée |
Director, Knowledge Infrastructure Program
Industry Canada, Science and Innovation Sector |
2009 à 2012 | Pas une charge désignée |
Chief, Science Policy
Industry Canada, Innovation Policy Branch |
1999 à 2009 | Pas une charge désignée |
Manager, Policy and Innovation
Industry Canada, Aboriginal Business Canada |
1993 à 1999 | Pas une charge désignée |
Senior Industry, Trade and Technology Officer
Department of Regional Industrial Expansion, Manitoba Regional Office |
1988 à 1993 | Pas une charge désignée |
Defence Scientist
Department of National Defence, Vehicle Mobility Sector |
1982 à 1988 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant Office of the Deputy Prime Minister, Policy and Research
Office of the Deputy Prime Minister, Policy and Research |
février 2003 à octobre 2003 | Pas une charge désignée |
Program and Policy Advisor Office of the Secretary to the Governor General, Program and Policy
Office of the Secretary to the Governor General, Program and Policy |
janvier 2002 à novembre 2002 | Pas une charge désignée |
Communications Advisor
Fisheries and Oceans, Aquaculture |
août 2001 à décembre 2001 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
HRDC, Learning and Literacy Secretariat |
janvier 2001 à juillet 2001 | Pas une charge désignée |