Nombre total de rapports de communication : 201
Rapports mensuels de communications au cours des 6 derniers mois : 0
CANADA'S 75,000 CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS AND CGA STUDENTS ARE REPRESENTED NATIONALLY THROUGH CGA-CANADA AND REGIONALLY THROUGH THEIR PROVINCIAL AND LOCAL AFFILIATES. THE NATIONAL BODY GIVES THE ASSOCIATION ITS UNITY AND STRENGTH, WHILE ENSURING UNIFORM EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL STANDARDS ACROSS CANADA.
ANTHONY ARIGANELLO, PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2012-06-30
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 365 000,00 $ | Oui |
Adresse :
100 - 4200 North Fraser Way
Burnaby, BC V5J 5K7
Canada
Numéro de téléphone :
604-605-5006
Numéro de fax :
604-683-6483
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Certified General Accountants Association of Canada/Association des comptables généraux accrédités du Canada | 2008-08-14 | 2014-09-30 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Lyle Handfield | 2014-05-30 | 2014-09-30 |
ANTHONY ARIGANELLO | 2003-11-17 | 2014-05-30 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Senior Policy Analyst
Transport Canada, Security and Emergency Preparedness |
janvier 2007 à avril 2007 | Pas une charge désignée |
Policy Advisor
Finance, Office of the Mnister |
décembre 2003 à janvier 2006 | Pas une charge désignée |
Caucus Liaison
Public Works and Government Services, Office of the Minister |
octobre 2002 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant
House of Commons, Office of the MP for Chatham-Kent Essex |
septembre 1997 à octobre 2002 | Pas une charge désignée |
Legislative Assistant
House of Commons, Office of the Member for Burin-St. George's |
janvier 1991 à juin 1997 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Senate, Office of the Late Hon. Paul Lucier |
1988 à 1989 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Executive Assistant
Energy, Mines & Resources, Office of the Minister |
novembre 1982 à juin 1983 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Justice, Office of the Minister |
février 1980 à novembre 1982 | Pas une charge désignée |
Assistant
House of Commons, Office of the MP for Shawinigan |
mai 1979 à février 1980 | Pas une charge désignée |
Assistant
Finance, Office of the Minister |
juin 1978 à mai 1979 | Pas une charge désignée |