CANADIAN CANCER SOCIETY IS A REGISTERED CHARITY INCORPORATED UNDER THE CANADA CORPORATIONS ACT AS A NON-PROFIT ORGANIZATION WITHOUT SHARE CAPITAL. THE SOCIETY IS A NATIONAL, COMMUNITY-BASED ORGANIZATION OF VOLUNTEERS, WHOSE MISSION IS THE ERADICATION OF CANCER AND THE ENHANCEMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE LIVING WITH CANCER. THE CANADIAN CANCER SOCIETY, IN PARTNERSHIP WITH THE NATIONAL CANCER INSTITUTE OF CANADA, ACHIEVES ITS MISSION THROUGH RESEARCH, EDUCATION, PATIENT SERVICES AND ADVOCACY FOR HEALTHY PUBLIC POLICY. THESE EFFORTS ARE SUPPORTED BY VOLUNTEERS AND STAFF, AND FUNDS RAISED IN COMMUNITIES ACROSS CANADA.
PETER GOODHAND, Chief Executive Officer (CEO)
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-01-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence de la santé publique du Canada (ASPC) | 226 152,19 $ | Oui |
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) | 159 627,00 $ | Non |
Santé Canada (SC) | 416 131,00 $ | Oui |
Service Canada (ServCan) | 34 272,00 $ | Oui |
Adresse :
55 St. Claire Ave W, Suite 300
TORONTO, ON M4V 2Y7
Canada
Numéro de téléphone :
416-961-7223
Numéro de fax :
416-961-4189
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
CANADIAN CANCER SOCIETY/Société canadienne du cancer | 2024-04-08 | actuel |
CANADIAN CANCER SOCIETY/Société canadienne du cancer | 2008-08-13 | 2024-04-08 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Andrea Seale | 2019-03-01 | Actuel |
Lynne Hudson | 2016-10-25 | 2019-03-01 |
Anne Vézina | 2016-04-15 | 2016-10-25 |
Pamela Fralick | 2013-01-07 | 2016-04-15 |
Anne Vézina | 2012-06-18 | 2013-01-07 |
PETER GOODHAND | 2009-06-11 | 2012-06-18 |
BARBARA WHYLIE | 2003-11-17 | 2009-06-11 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Strategic Initiatives
National Research Council of Canada, Executive Office |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant to the Secretary of State
Department of Finance, Minister's Office |
2003 à 2003 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant to the Secretary of State - Science, Research and Development
Industry Canada, Minister's Office |
2002 à 2002 | Pas une charge désignée |
Director, Strategic Support
National Research Council of Canada, Executive Office |
1998 à 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Correspondence Assistant (summer student)
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
mai 1986 à août 1986 | Pas une charge désignée |
Correspondence Assistant (summer student)
House of Commons, Office of the Leader of the Opposition |
mai 1985 à août 1985 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Director, Strategic Initiatives
National Research Council of Canada, Executive Office |
2003 à 2006 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant to the Secretary of State
Department of Finance, Minister's Office |
2003 à 2003 | Pas une charge désignée |
Executive Assistant to the Secretary of State - Science, Research and Development
Industry Canada, Minister's Office |
2002 à 2002 | Pas une charge désignée |
Director, Strategic Support
National Research Council of Canada, Executive Office |
1998 à 2002 | Pas une charge désignée |
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Special Assistant
Heritage Canada, Minister's Office |
2002 à 2003 | Pas une charge désignée |