Health Research Charity
John McKee, President and Chief Executive Officer
Date de la fin du dernier exercice financier complet : 2011-12-31
Institution gouvernementale | Financement reçu au cours du dernier exercice financier | Financement attendu pendant l'exercice financier en cours |
---|---|---|
Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev) | 8 593 166,00 $ | Oui |
Adresse :
2550 Victoria Park Ave Suite 800
Toronto, ON M2J 5A9
Canada
Numéro de téléphone :
647-789-2000
Poste
2019
Numéro de fax :
416-491-2111
Ceci est le nom de l'agent responsable tel qu'indiqué dans l'enregistrement le plus récent de l'entreprise ou de l'organisation.
Nom | De | à |
---|---|---|
Juvenile Diabetes Research Foundation/Fondation de la recherche sur le diabète juvénile | 2024-05-24 | actuel |
Juvenile Diabetes Research Foundation/Fondation de la recherche sur le diabète juvénile | 2009-05-20 | 2024-05-24 |
Nom de l'agent responsable | De (aaaa-mm-jj) | À (aaaa-mm-jj) |
---|---|---|
Jessica Diniz | 2023-11-01 | Actuel |
Dave Prowten | 2014-01-01 | 2023-11-01 |
John McKee | 2009-05-20 | 2013-11-02 |
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Les déclarants sont tenus de soumettre un rapport mensuel de communications pour chaque communication orale et organisée avec un titulaire de charge publique désignée. Le nom du plus haut dirigeant rémunéré (c.-à-d. le déclarant) figurera sur tous les rapports mensuels de communications des lobbyistes salariés, que cette personne ait participé ou non aux communications.
Note :Les rapports mensuels de communications sont dus le 15e jour de chaque mois pour les communications qui ont eu lieu le mois précédent.
Les résultats ci-dessous sont triés par la date de publication au Registre des lobbyistes en ordre chronologique décroissant.
Poste | Période d'occupation | Date du dernier jour d'occupation de la charge publique désignée |
---|---|---|
Parliamentary Briefing Officer
Department of the Solicitor General, Coordination & Liason |
septembre 2001 à décembre 2003 | Pas une charge désignée |
Special Assistant
Office of Lynn Myers, MP, House of Commons |
janvier 2001 à septembre 2001 | Pas une charge désignée |